Henrik Norman Thomsen
Erhvervsaktiv siden: | 21. feb. 2006 (18 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | FONDEN MUSIKKENS HUS I NORDJYLLAND (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 955.858' DKK AALBORG FORSYNING, KLOAK A/S (Nu: AALBORG KLOAK A/S) (2017) |
Største underskud: | -963.241' DKK AALBORG FORSYNING, KLOAK A/S (Nu: AALBORG KLOAK A/S) (2018) |
Største egenkapital: | 5.508.307' DKK AALBORG FORSYNING, KLOAK A/S (Nu: AALBORG KLOAK A/S) (2016) |
Største gæld: | 795.457' DKK AALBORG HAVN A/S (Nu: Port of Aalborg A/S) (2016) |
Flest årsværk: | 142 årsværk hos ARNE ANDERSEN, VRÅ A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af AALBORG BOLDSPILKLUB A/S (10 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2006 i FONDEN MUSIKKENS HUS I NORDJYLLAND med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Henrik Norman Thomsen i 1 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 30. maj 2007.
Nu arbejder virksomheden med drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 21.420' DKK.
Tidslinje (18)
-
FONDEN DGI-HUSET I NORDKRAFT (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2020
Registreringsdato: 01.07.2020 -
AALBORG BOLDSPILKLUB A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.05.2020
Registreringsdato: 26.05.2020 -
IB ANDERSEN VVS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.03.2018
Registreringsdato: 05.03.2018
Blå bog (fortsat)
Henrik har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
28.11.2017 - 05.11.2020
Reel ejer
01.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
23.02.2015 - 01.07.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.04.2010 - 26.05.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.05.2015 - 05.03.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.05.2013 - 21.02.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Henrik Norman Thomsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem i AALBORG FORSYNING, KLOAK A/S (Nu: AALBORG KLOAK A/S) der præsenterede et overskud på 955.858' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem i AALBORG BOLDSPILKLUB A/S der præsenterede et underskud på 33.478' DKK.
Henrik har i alt siddet i bestyrelsen hos 9 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 år 1 måned fra 2010 til 2020 hos AALBORG BOLDSPILKLUB A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 39.423' DKK (ARNE ANDERSEN, VRÅ A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 51.637' DKK (AALBORG FORSYNING, KLOAK A/S (Nu: AALBORG KLOAK A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.392.545' DKK (AALBORG FORSYNING, KLOAK A/S (Nu: AALBORG KLOAK A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 23.111' DKK (FONDEN DGI-HUSET I NORDKRAFT).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Christian Pedersen.