Jens Søndergaard
Erhvervsaktiv siden: | 15. mar. 2006 (18 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | ALMEN PRAKSIS VED UNIVERSITETET I ODENSE ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af MAGDA M FRIEDERICHS OG SV Å FRIEDERICHS MINDELEGAT (4 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2006 hos ALMEN PRAKSIS VED UNIVERSITETET I ODENSE ApS som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Jens Søndergaard i 1 år 9 måneder, inden stoppet den 1. januar 2008.
Dengang var virksomhedens branche indenfor alment praktiserende læger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 10. februar 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Jens Søndergaard
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Jens Søndergaard (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 12.01.2021
Registreringsdato: 12.01.2021 -
ALMEN PRAKSIS VED UNIVERSITETET I ODENSE ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.09.2015
Registreringsdato: 22.09.2015 -
ALMEN PRAKSIS VED UNIVERSITETET I ODENSE ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.05.2012
Registreringsdato: 24.05.2012
Blå bog (fortsat)
Jens har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 10 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
12.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
01.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
15.03.2006 - 01.01.2008
Bestyrelsesmedlem
24.05.2012 - 22.09.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Jens har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 3 måneder fra 2012 til 2015 hos ALMEN PRAKSIS VED UNIVERSITETET I ODENSE ApS.
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Susanne Dalsgaard Reventlow.