Linda Vindum Lip
Erhvervsaktiv siden: | 10. apr. 2006 (18 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | DOMOTESS HOLDING ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 584' DKK KONGSGAARD INVEST ApS (2021-22) |
Største underskud: | -1.103' DKK DOMOTESS A/S (Nu: DOMOTESS KOMPLEMENTARSELSKAB A/S) (2015-16) |
Største egenkapital: | 2.100' DKK KONGSGAARD INVEST ApS (2021-22) |
Største gæld: | 2.232' DKK KONGSGAARD INVEST ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos KONGSGAARD INVEST ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KONGSGAARD INVEST ApS (18 år 5 måneder) |
Det startede i 2006 hos DOMOTESS HOLDING ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Linda Vindum Lip i 3 år 2 måneder, før stoppet d. 1. juli 2009.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor gennemløbsholdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 27. december 2011.
Direktørposter (1)
-
KONGSGAARD INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2006
Bestyrelsesposter (1)
-
KONGSGAARD INVEST ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.04.2006
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
DOMOTESS HOLDING ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2009
Registreringsdato: 01.07.2009 -
KONGSGAARD INVEST ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.06.2006
Registreringsdato: 30.06.2006 -
DOMOTESS A/S (Nu: DOMOTESS KOMPLEMENTARSELSKAB A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2006
Registreringsdato: 30.06.2006
Blå bog (fortsat)
Linda har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 5 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
10.04.2006 - Stadig aktiv
Direktør
30.06.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.04.2006 - 01.07.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.04.2006 - 30.06.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
Linda Vindum Lip har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem hos KONGSGAARD INVEST ApS der præsenterede et overskud på 584' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem hos KONGSGAARD INVEST ApS der præsenterede et underskud på 73' DKK.
Linda har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 18 år 5 måneder fra 2006 til i dag hos KONGSGAARD INVEST ApS.
En af de forbindelser som går igen i Linda' netværk er Jens Jacobsen.