Anne Sophie Leise-Hansen
Erhvervsaktiv: | 20. apr. 2006 - 9. nov. 2023 |
Karrieren startede hos: | TEXTPRINT A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 143' DKK LEISE-HANSEN A/S (Nu: TEXTPRINT A/S) (2018) |
Største underskud: | -61' DKK LEISE-HANSEN A/S (Nu: TEXTPRINT A/S) (2016) |
Største egenkapital: | 707' DKK LEISE-HANSEN A/S (Nu: TEXTPRINT A/S) (2018) |
Største gæld: | 433' DKK LEISE-HANSEN A/S (Nu: TEXTPRINT A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos LEISE-HANSEN A/S (Nu: TEXTPRINT A/S) (2017) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af TEXTPRINT A/S (18 år 4 måneder) |
Det hele startede i 2006 hos TEXTPRINT A/S (tidligere LEISE-HANSEN A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Anne Sophie Leise-Hansen nu bestreddet i 18 år 4 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor detailhandel med andre varer i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et underskud på 24' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
TEXTPRINT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.04.2006
Tidslinje (3)
-
Leise (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 09.11.2023
Registreringsdato: 09.11.2023 -
Leise (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2015
Registreringsdato: 01.10.2015 -
LEISE-HANSEN A/S (Nu: TEXTPRINT A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.04.2006
Registreringsdato: 20.04.2006
Blå bog (fortsat)
Anne har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
20.04.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.10.2015 - 09.11.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Anne' netværk er Steen Leise-Hansen.