Jan Thorsgaard Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 30. mar. 2006 (18 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | NORDIC TELEPHONE COMPANY INVESTMENT ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 210.177.000' DKK A.P. MØLLER HOLDING A/S (2022) |
Største underskud: | -6.610.000' DKK APMH INVEST A/S (2022) |
Største egenkapital: | 541.394.000' DKK A.P. MØLLER HOLDING A/S (2022) |
Største gæld: | 8.977.800' DKK APMH INVEST A/S (2015) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af LEGO A/S (11 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2006 hos NORDIC TELEPHONE COMPANY INVESTMENT ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Jan Thorsgaard Nielsen i 3 år 10 måneder, før stoppet d. 26. februar 2010.
Dengang var virksomhedens branche indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 26. februar 2010.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Thorsgaard Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Thorsskov Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
Danish Energy Invest ApS
Via Thorsgaard Holding ApS -
Green2x Holding ApS
Via Danish Energy Invest ApS -
GREEN2X A/S
Via Green2x Holding ApS -
Møn Vin ApS
Via Thorsgaard Holding ApS -
Grand Vins ApS
Via Thorsgaard Holding ApS -
Mondaen Spirits ApS
Via Grand Vins ApS -
Thorsskov ApS
Via Thorsskov Holding ApS
Direktørposter (2)
-
A.P. MØLLER HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2018 -
Thorsgaard Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.07.2020
Bestyrelsesposter (26)
-
LEGO A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.05.2013 -
Faerch A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.03.2021 -
APMH INVEST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.09.2018 -
KKWSH ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 04.09.2019 -
KK Wind Solutions Holding A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.10.2019 -
APMHI GP ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.04.2021 -
APMH Invest IX ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 24.06.2020 -
APMH Invest X P/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.04.2021 -
APMH Invest XIII ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.03.2021 -
Faerch Group Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.03.2021 -
APMH Invest XVIII ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.11.2023 -
Iv3 Aqua Holding A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 21.11.2023 -
APMH Invest XX A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.03.2021 -
APMH Invest XXIV ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.05.2023 -
APMH Invest XXV ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.03.2023 -
APMH Invest XXVI A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 18.06.2021 -
APMH Invest XXI ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.07.2021 -
APMH Invest XXII ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.10.2021 -
Unilabs Group Holding ApS
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 08.11.2023 -
APMH Invest XXVII A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 18.06.2021 -
C2X A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 03.07.2023 -
APMH GE P/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.09.2022 -
APMH Invest XXXV A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.06.2023 -
APMH Invest XXX ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.08.2024 Ny -
APMH Invest XXIX ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.06.2023 -
Circle BidCo ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.06.2024
Ejendomme (5)
Tidslinje (86)
-
APMH Invest XXX ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.08.2024
Registreringsdato: 28.08.2024 -
APMH Invest XXXII ApS (Nu: Circle BidCo ApS) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.06.2024
Registreringsdato: 07.06.2024 -
DANSKE BANK A/S (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.03.2024
Registreringsdato: 21.03.2024
Blå bog (fortsat)
Jan har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
28.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Bestyrelsesmedlem
21.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Jan Thorsgaard Nielsen er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• Thorsgaard Holding ApS (ejer pt. 51%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 5.520' DKK.
• Thorsskov Holding ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 5.520' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som samt , som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Jan Thorsgaard Nielsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Jan Thorsgaard Nielsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos LEGO A/S der præsenterede et overskud på 17.676.000' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos APMH INVEST A/S der præsenterede et underskud på 6.610.000' DKK.
Jan har i alt siddet i bestyrelsen hos 53 forskellige selskaber (heraf 33 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 26 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 4 måneder fra 2013 til i dag hos LEGO A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 38.836.000' DKK (A.P. MØLLER HOLDING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 455.063' DKK (APMH Invest XXI ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 503.890.000' DKK (A.P. MØLLER HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 93' DKK (A.P. Møller Capital GP ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Morten Vested Stakroge.