Stefan Malgaard Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 22. sep. 2010 (14 år) |
Karrieren startede hos: | SPAR HALVRIMMEN ApS (Ejer) |
Største overskud: | 645' DKK HALVRIMMEN NETVÆRK ApS (2022) |
Største underskud: | -224' DKK S.M.C. Holding ApS (2023) |
Største egenkapital: | 1.453' DKK S.M.C. Holding ApS (2022) |
Største gæld: | 2.282' DKK SPAR HALVRIMMEN ApS (2019) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos SPAR HALVRIMMEN ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Direktør af SPAR HALVRIMMEN ApS (14 år) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2010 hos SPAR HALVRIMMEN ApS i rollen som Ejer, Direktør og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Johnny Malgaard Christensen at Stefan Malgaard Christensen stiftede SPAR HALVRIMMEN ApS den dag i september 2010. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter har Stefan nu bestreddet i 5 år 2 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen købmænd og døgnkiosker. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et underskud på 193' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
S.M.C. Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
HALVRIMMEN NETVÆRK ApS
Via S.M.C. Holding ApS -
SPAR HALVRIMMEN ApS
Via S.M.C. Holding ApS
Direktørposter (3)
-
HALVRIMMEN NETVÆRK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.01.2016 -
SPAR HALVRIMMEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.09.2010 -
S.M.C. Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.09.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
SPAR HALVRIMMEN ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 06.09.2018
Registreringsdato: 06.09.2018 -
S.M.C. Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 06.09.2018
Registreringsdato: 06.09.2018 -
S.M.C. Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.09.2018
Registreringsdato: 06.09.2018
Blå bog (fortsat)
Stefan har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
06.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
22.09.2010 - 26.11.2015
Direktør
22.09.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
27.11.2015 - 05.09.2018
Ejer
27.11.2015 - 06.09.2018
Reel ejer
06.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.01.2016 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
28.01.2016 - 23.05.2016
Direktør
28.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Stefan Malgaard Christensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn S.M.C. Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 969' DKK. Gennem holdingselskabet S.M.C. Holding ApS har Stefan derfor også andele i HALVRIMMEN NETVÆRK ApS (100%) samt SPAR HALVRIMMEN ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Stefan Malgaard Christensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor HALVRIMMEN NETVÆRK ApS kunne fremvise et overskud på 645' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor S.M.C. Holding ApS kunne fremvise et underskud på 224' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 224' DKK (S.M.C. Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 969' DKK (S.M.C. Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 8' DKK (SPAR HALVRIMMEN ApS).