Jess Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 13. mar. 2006 (18 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | JESS PEDERSEN HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 3.098' DKK JJ EJENDOMME HJØRRING ApS (2023) |
Største underskud: | -2.288' DKK MARTIN JESPERSEN & SØN AUTOMOBILER A/S (2014) |
Største egenkapital: | 6.856' DKK JESS PEDERSEN HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 29.190' DKK BILHUSET HJØRRING A/S (2017) |
Flest årsværk: | 31 årsværk hos BILHUSET HJØRRING A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af JESS PEDERSEN HOLDING ApS (18 år 6 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 2006 ved JESS PEDERSEN HOLDING ApS med titlen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Jess Pedersen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter har Jess nu bestreddet i 18 år 6 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her 18 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsrapport fra 2023 kunne vise et overskud på 574' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JESS PEDERSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Yes Group Løkken ApS
Via JESS PEDERSEN HOLDING ApS -
JJ EJENDOMME HJØRRING ApS
Via Yes Group Løkken ApS -
Sdr. Strandvej 3 ApS
Via JESS PEDERSEN HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
JESS PEDERSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.03.2006 -
Yes Group Løkken ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2019 -
Sdr. Strandvej 3 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.02.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
JJ EJENDOMME HJØRRING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.12.2011
Tidslinje (20)
-
Sdr. Strandvej 3 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.02.2024
Registreringsdato: 21.02.2024 -
AUTOMALEREN HJØRRING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.08.2020
Registreringsdato: 05.08.2020 -
BILHUSET HJØRRING A/S
Fratrådt som direktørDato: 05.03.2020
Registreringsdato: 05.03.2020
Blå bog (fortsat)
Jess har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
21.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
24.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Direktør og Reel ejer
20.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
13.03.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
15.12.2011 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
15.12.2011 - Stadig aktiv
Reel ejer
12.12.2014 - 31.12.2019
Reel ejer
01.01.2020 - 31.12.2021
Reel ejer
01.01.2022 - 01.01.2024
Ejerandel: 30%
Jess Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JESS PEDERSEN HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 6.856' DKK. Igennem holdingselskabet JESS PEDERSEN HOLDING ApS har Jess derfor også ejerandele i Yes Group Løkken ApS (100%) og Sdr. Strandvej 3 ApS (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Jess Pedersen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor JJ EJENDOMME HJØRRING ApS kunne offentliggøre et overskud på 3.098' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.098' DKK (JJ EJENDOMME HJØRRING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 596' DKK (MARTIN JESPERSEN & SØN AUTOMOBILER A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.856' DKK (JESS PEDERSEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 234' DKK (MARTIN JESPERSEN & SØN AUTOMOBILER A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jess' netværk er Niels Horne Svendsen.