Casper Yde Haastrup
Erhvervsaktiv siden: | 9. mar. 2006 (18 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Haastrup Capital Invest ApS (Direktør) |
Største overskud: | 10.589' DKK CASPER HAASTRUP HOLDING ApS (2017-18) |
Største underskud: | -4.210' DKK CASPER HAASTRUP HOLDING ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 23.037' DKK CASPER HAASTRUP HOLDING ApS (2017-18) |
Største gæld: | 17.095' DKK P. B. FOODS ApS (2022) |
Flest årsværk: | 21 årsværk hos P. B. FOODS ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af Haastrup Capital Invest ApS (18 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2006 i Haastrup Capital Invest ApS (tidligere CP HEALTH & LIFESTYLE ApS) med titlen som Direktør og Reel ejer. Hvervet som Direktør har Casper Yde Haastrup nu bestreddet i 18 år 6 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden med fysio- og ergoterapeuter. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et underskud på 7' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
EAA invest ApS
Ejerandel: 100% -
CASPER HAASTRUP HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
MOVE2PEAK ApS
Via EAA invest ApS -
Haastrup Capital Invest ApS
Via CASPER HAASTRUP HOLDING ApS
Direktørposter (4)
-
Haastrup Capital Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.03.2006 -
EAA invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.11.2020 -
MOVE2PEAK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.05.2011 -
CASPER HAASTRUP HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.05.2011
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
EAA invest ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.11.2020
Registreringsdato: 30.11.2020 -
EAA invest ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.11.2020
Registreringsdato: 30.11.2020 -
P. B. FOODS ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.01.2018
Registreringsdato: 10.01.2018
Blå bog (fortsat)
Casper har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
30.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
17.05.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 70% -
Stifter og Ejer
28.06.2006 - Stadig aktiv
Direktør
08.05.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
09.03.2006 - Stadig aktiv
Reel ejer
28.06.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
25.04.2023 - 23.04.2024
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem
Casper Yde Haastrup er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn EAA invest ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -9' DKK. Igennem holdingselskabet EAA invest ApS har Casper derfor også ejerandele i MOVE2PEAK ApS (25-33.33%).
Du kan også se koncerndiagram for Casper Yde Haastrup, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor CASPER HAASTRUP HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 10.589' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor CASPER HAASTRUP HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 4.210' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 6.148' DKK (P. B. FOODS ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 1.789' DKK (CASPER HAASTRUP HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 11.926' DKK (CASPER HAASTRUP HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -45' DKK (CP HEALTH & LIFESTYLE ApS (Nu: Haastrup Capital Invest ApS)).