Niels Hjelm Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2006 (18 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | HJELM INVEST HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.995' DKK DK-LOGIC ApS (2021-22) |
Største underskud: | -127' DKK BHH Group 2020 ApS (2020) |
Største egenkapital: | 4.763' DKK DK-LOGIC ApS (2022-23) |
Største gæld: | 7.923' DKK DK-LOGIC ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos DK-LOGIC ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af HJELM INVEST HOLDING ApS (18 år 5 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2006 ved HJELM INVEST HOLDING ApS som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Niels Hjelm Hansen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter har Niels nu besiddet i 18 år 5 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her 18 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab fra 2022-23 kunne fremvise et overskud på 1.073' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HJELM INVEST HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
DK-LOGIC ApS
Via HJELM INVEST HOLDING ApS -
BHH Group 2020 ApS
Via HJELM INVEST HOLDING ApS -
CWT-Nordic ApS
Via BHH Group 2020 ApS
Direktørposter (4)
-
DK-LOGIC ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2006 -
BHH Group 2020 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.02.2020 -
CWT-Nordic ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.02.2020 -
HJELM INVEST HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2006
Ejendomme (2)
Tidslinje (9)
-
Hjelm Investment Group ApS
Fratrådt som direktørDato: 25.02.2022
Registreringsdato: 25.02.2022 -
Royal Viking Hydro ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.10.2021
Registreringsdato: 19.10.2021 -
CWT-Nordic ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.02.2020
Registreringsdato: 10.02.2020
Blå bog (fortsat)
Niels har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
10.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
10.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.04.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
01.04.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
11.08.2016 - 25.02.2022
Ejerandel: 100%
Niels Hjelm Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HJELM INVEST HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 4.443' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet BHH Group 2020 ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Niels Hjelm Hansen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor DK-LOGIC ApS fremviste et overskud på 1.995' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor BHH Group 2020 ApS fremviste et underskud på 127' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 1.923' DKK (DK-LOGIC ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 4.763' DKK (DK-LOGIC ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 691' DKK (BHH Group 2020 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Per Bertelsen.