Christina Schärfe Lambach
Erhvervsaktiv siden: | 27. feb. 2006 (18 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | CS SUNDHED OG KOMMUNIKATION ApS (Ejer) |
Største overskud: | 925' DKK ESSENCIUS A/S (2022) |
Største underskud: | -1.661' DKK InBold A/S (2023) |
Største egenkapital: | 3.763' DKK InBold A/S (2018) |
Største gæld: | 4.647' DKK InBold A/S (2022) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos ESSENCIUS A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af CS SUNDHED OG KOMMUNIKATION ApS (18 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2006 ved CS SUNDHED OG KOMMUNIKATION ApS med titlen som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev stiftet af Christina Schärfe Lambach og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer, Stifter og Direktør har Christina nu bestreddet i 18 år 7 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen public relations og kommunikation. Her 18 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et underskud på 27' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CS SUNDHED OG KOMMUNIKATION ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
InBold A/S
Via CS SUNDHED OG KOMMUNIKATION ApS -
ESSENCIUS A/S
Via InBold A/S -
BetterHype ApS
Via ESSENCIUS A/S
Direktørposter (1)
-
CS SUNDHED OG KOMMUNIKATION ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.02.2006
Bestyrelsesposter (2)
-
InBold A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.05.2024 -
ESSENCIUS A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.09.2024 Ny
Tidslinje (8)
-
ESSENCIUS A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.09.2024
Registreringsdato: 25.09.2024 -
ESSENCIUS ApS (Nu: ESSENCIUS A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.09.2024
Registreringsdato: 23.09.2024 -
InBold A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.05.2024
Registreringsdato: 15.05.2024
Blå bog (fortsat)
Christina har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
15.05.2024 - Stadig aktiv
Ejer
28.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via CS SUNDHED OG KOMMUNIKATION ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
27.02.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
15.01.2007 - 23.09.2024
Reel ejer
30.08.2011 - 02.04.2024
Bestyrelsesmedlem
25.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 48% -
Reel ejer
07.11.2022 - 28.03.2024
Ejerandel: 48% -
Reel ejer
26.01.2012 - 02.10.2018
Ejerandel: 50%
Christina Schärfe Lambach har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved ESSENCIUS A/S der præsenterede et overskud på 925' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem ved ESSENCIUS A/S der præsenterede et underskud på 1.369' DKK.
Christina har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 17 år 8 måneder fra 2007 til 2024 hos ESSENCIUS A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 13' DKK (ESSENCIUS A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.661' DKK (InBold A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.037' DKK (ESSENCIUS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2' DKK (YoHype ApS (Nu: BetterHype ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Christina' netværk er Martin Moos.