Kristian Blangsted Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 28. apr. 2006 (18 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | AUTO-HOUSE KØGE HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 9.500' DKK KRISTIAN BP HOLDING ApS (2020-21) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 87.781' DKK KRISTIAN BP HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 31.023' DKK AUTO-HOUSE HVIDOVRE A/S (2020-21) |
Flest årsværk: | 31 årsværk hos AUTO-HOUSE KØGE A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af KRISTIAN BP HOLDING ApS (18 år) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2006 i AUTO-HOUSE KØGE HOLDING A/S som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Kristian Blangsted Petersen i 3 måneder, inden stoppet d. 1. august 2006.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 1. august 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KRISTIAN BP HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
AUTO-HOUSE KØGE A/S
Via KRISTIAN BP HOLDING ApS -
LEIF NIELSEN JENSEN A/S
Via KRISTIAN BP HOLDING ApS -
AUTO-HOUSE HVIDOVRE A/S
Via KRISTIAN BP HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
LEIF NIELSEN JENSEN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.09.2013 -
KRISTIAN BP HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.08.2006
Bestyrelsesposter (2)
-
AUTO-HOUSE KØGE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.05.2011 -
AUTO-HOUSE HVIDOVRE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.05.2011
Ejendomme (2)
Tidslinje (9)
-
LEIF NIELSEN JENSEN A/S
Tilknyttet som direktørDato: 20.09.2013
Registreringsdato: 20.09.2013 -
LEIF NIELSEN JENSEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.09.2013
Registreringsdato: 20.09.2013 -
AUTO-HOUSE HVIDOVRE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.05.2011
Registreringsdato: 04.05.2011
Blå bog (fortsat)
Kristian har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
17.08.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
17.08.2006 - 05.11.2020
Bestyrelsesmedlem
04.05.2011 - Stadig aktiv
Reel ejer
06.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 75% -
Reel ejer
17.08.2006 - 05.11.2020
Bestyrelsesmedlem
04.05.2011 - Stadig aktiv
Reel ejer
06.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Bestyrelsesmedlem
08.05.2007 - 20.09.2013
Reel ejer
10.05.2009 - Stadig aktiv
Direktør
20.09.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 75% -
Bestyrelsesmedlem
28.04.2006 - 01.08.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
Kristian Blangsted Petersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KRISTIAN BP HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 87.781' DKK. Igennem sit holdingselskab KRISTIAN BP HOLDING ApS har Kristian dermed også ejerandele i AUTO-HOUSE KØGE A/S (50-66.65%), LEIF NIELSEN JENSEN A/S (66.66-89.99%) & AUTO-HOUSE HVIDOVRE A/S (66.66-89.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Kristian Blangsted Petersen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kristian Blangsted Petersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i AUTO-HOUSE KØGE A/S der præsenterede et overskud på 6.376' DKK.
Kristian har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 13 år 4 måneder fra 2011 til i dag hos AUTO-HOUSE KØGE A/S.
En af de forbindelser som går igen i Kristian' netværk er Henrik Blangsted Petersen.