Jakob Kjærgaard
Erhvervsaktiv siden: | 4. okt. 2010 (14 år) |
Karrieren startede hos: | ANHOLT TØMRERFIRMA ApS (Direktør) |
Største overskud: | 199' DKK Anholt Destillery ApS (2021) |
Største underskud: | -242' DKK Jakob Kjærgaard Holding IVS (Nu: Jakob Kjærgaard Holding ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 281' DKK Anholt Destillery ApS (2021) |
Største gæld: | 4.075' DKK Anholt Destillery ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Anholt Destillery ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Jakob Kjærgaard Holding ApS (7 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2010 ved ANHOLT TØMRERFIRMA ApS i hvervet som Direktør. Rollen som Direktør havde Jakob Kjærgaard i 4 år 6 måneder, før fratrædelsen den 20. april 2015.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2013-14 viste et underskud på 240' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 21. april 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Jakob Kjærgaard Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Anholt Gin ApS
Via Jakob Kjærgaard Holding ApS -
Anholt Destillery ApS
Via Jakob Kjærgaard Holding ApS -
BoisenGirls ApS
Via Jakob Kjærgaard Holding ApS
Direktørposter (4)
-
BoisenGirls ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.04.2023 -
Anholt Destillery ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.06.2019 -
Jakob Kjærgaard Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.08.2017 -
Anholt Gin ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.11.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
BoisenGirls ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.04.2023
Registreringsdato: 24.04.2023 -
Anholt Destillery ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.06.2019
Registreringsdato: 27.06.2019 -
Anholt Gin IVS (Nu: Anholt Gin ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 08.11.2017
Registreringsdato: 08.11.2017
Blå bog (fortsat)
Jakob har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
24.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Direktør og Reel ejer
27.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
14.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Reel ejer
06.11.2017 - 07.11.2017
Ejer
06.11.2017 - 08.11.2017
Direktør
06.11.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
08.11.2017 - 09.09.2020
Reel ejer
10.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 91% -
Direktør
04.10.2010 - 20.04.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Jakob Kjærgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Jakob Kjærgaard Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -26' DKK. Gennem sit holdingselskab Jakob Kjærgaard Holding ApS har Jakob dermed også andele i Anholt Gin ApS (90-99.99%), Anholt Destillery ApS (100%) og BoisenGirls ApS (25-33.33%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Jakob Kjærgaard, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Anholt Destillery ApS landede et overskud på 199' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Jakob Kjærgaard Holding IVS (Nu: Jakob Kjærgaard Holding ApS) landede et underskud på 242' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 242' DKK (Jakob Kjærgaard Holding IVS (Nu: Jakob Kjærgaard Holding ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 100' DKK (Anholt Destillery ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -271' DKK (Anholt Gin ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jakob' netværk er Kasper Tolstrup.