Ingrid Sakura Flindt
Erhvervsaktiv siden: | 25. apr. 2007 (17 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANSK SKILTE CENTER A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 7.239' DKK DANSK SKILTE CENTER A/S (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 10.391' DKK DANSK SKILTE CENTER A/S (2023) |
Største gæld: | 7.900' DKK DANSK SKILTE CENTER A/S (2020) |
Flest årsværk: | 28 årsværk hos DANSK SKILTE CENTER A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DANSK SKILTE CENTER A/S (5 år 10 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2007 i DANSK SKILTE CENTER A/S som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Ingrid Sakura Flindt i 5 år 10 måneder, inden stoppet d. 11. marts 2013.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen anden reklamevirksomhed. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 7.239' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
DANSK SKILTE CENTER A/S
Ejerandel: 20-24.99% -
BITC Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
DANSK SKILTE CENTER A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.03.2024 -
BITC Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.03.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
DANSK SKILTE CENTER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.04.2023
Tidslinje (9)
-
DANSK SKILTE CENTER A/S (20-24.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.03.2024
Registreringsdato: 07.03.2024 -
DANSK SKILTE CENTER A/S
Tilknyttet som direktørDato: 07.03.2024
Registreringsdato: 07.03.2024 -
DANSK SKILTE CENTER A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.04.2023
Registreringsdato: 14.04.2023
Blå bog (fortsat)
Ingrid har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 5 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
15.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
25.04.2007 - 11.03.2013
Direktør
01.01.2010 - 11.03.2013
Bestyrelsesmedlem
14.04.2023 - Stadig aktiv
Ejer og Direktør
07.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99%
Ingrid Sakura Flindt er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BITC Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 710' DKK. Igennem sit holdingselskab BITC Holding ApS har Ingrid dermed også ejerandele i DANSK SKILTE CENTER A/S (20-24.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Ingrid Sakura Flindt, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor BITC Holding ApS fremviste et overskud på 467' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 7.239' DKK (DANSK SKILTE CENTER A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.391' DKK (DANSK SKILTE CENTER A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 710' DKK (BITC Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ingrid' netværk er Jens Horsted Pedersen.