Lars Bo Lindblad
Erhvervsaktiv siden: | 16. mar. 2006 (18 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | AA-HUSE ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 10.714' DKK LARS BO LINDBLAD ApS (2021) |
Største underskud: | -8.666' DKK RUBOW ARKITEKTER A/S (Nu: Nordic Office Of Architecture A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 18.022' DKK LARS BO LINDBLAD ApS (2021) |
Største gæld: | 42.855' DKK RUBOW ARKITEKTER A/S (Nu: Nordic Office Of Architecture A/S) (2021) |
Flest årsværk: | 86 årsværk hos RUBOW ARKITEKTER A/S (Nu: Nordic Office Of Architecture A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af LARS BO LINDBLAD ApS (16 år 9 måneder) |
Lars Bo Lindblad har gået på Vestfyns Gymnasium i Glamsbjerg i perioden 1977-80, Aarhus University i perioden 1983-86 og Arkitektskolen i Aarhus i perioden 1986-89. Lars fik kompetencer indenfor Faculty of Theology, Philosophy, Ethics and Classic Philology , de nævnte steder.
Karrieren som leder begyndte den dag i 2006 ved AA-HUSE ApS i hvervet som Reel ejer og Direktør. Denne rolle havde Lars Bo Lindblad i 15 år 1 måned, før fratrædelsen den 30. april 2021.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor opførelse af bygninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2021 viste et overskud på 0' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 6. februar 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LARS BO LINDBLAD ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
LARS BO LINDBLAD ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.12.2007
Ejendomme (4)
Tidslinje (18)
-
RUBOW ARKITEKTER A/S (Nu: Nordic Office Of Architecture A/S)
Fratrådt som direktørDato: 13.02.2023
Registreringsdato: 13.02.2023 -
AA-HUSE ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.06.2022
Registreringsdato: 10.06.2022 -
RUBOW ARKITEKTER HOLDING A/S (Nu: Aktieselskabet af 28.08.2024)
Fratrådt som direktørDato: 03.05.2021
Registreringsdato: 03.05.2021
Blå bog (fortsat)
Lars har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. I en karriere som har varet i mere end 18 år 6 måneder, har Lars bla. Arbejdet indenfor felter som Architectural Design, Architecture, Sustainable Design, Urban Design og Urban Planning.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Stifter, Ejer og Direktør
10.12.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
21.02.2008 - 13.02.2023
Reel ejer
17.04.2012 - 03.05.2021
Ejerandel: 36,36% -
Reel ejer
16.03.2006 - 30.04.2021
Direktør
07.05.2012 - 10.06.2022
Ejerandel: 36,36% -
Bestyrelsesmedlem
20.12.2017 - 03.05.2021
Reel ejer
22.09.2020 - 03.05.2021
Ejerandel: 29,1%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor LARS BO LINDBLAD ApS landede et overskud på 10.714' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor RUBOW ARKITEKTER A/S (Nu: Nordic Office Of Architecture A/S) landede et underskud på 8.666' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 368' DKK (ARKITEKTENS FORLAG).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.852' DKK (RUBOW ARKITEKTER A/S (Nu: Nordic Office Of Architecture A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 16.471' DKK (RUBOW ARKITEKTER HOLDING A/S (Nu: Aktieselskabet af 28.08.2024)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.058' DKK (Rubow Arkitekter Aarhus A/S).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Lars Peder Poulsen-Hansen.