Flemming Bressendorf
Erhvervsaktiv siden: | 26. jan. 2006 (18 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | KURE ERHVERVSINVEST A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af Vejle MTB Tours v/Flemming Bressendorf (9 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2006 ved KURE ERHVERVSINVEST A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Flemming Bressendorf i 3 år 8 måneder, før stoppet den 21. oktober 2009.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor investeringsselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 21. oktober 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Vejle MTB Tours v/Flemming Bressendorf
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Flemming Bressendorf (Nu: Vejle MTB Tours v/Flemming Bressendorf) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.2015
Registreringsdato: 01.03.2015 -
KURE ERHVERVSINVEST A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.10.2009
Registreringsdato: 21.10.2009 -
KURE ERHVERVSINVEST A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.01.2006
Registreringsdato: 26.01.2006
Blå bog (fortsat)
Flemming har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.03.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
26.01.2006 - 21.10.2009
Ejerandel: Intet ejerskab