Susanne Ottosen
Erhvervsaktiv: | 23. jan. 2006 - 7. dec. 2022 |
Karrieren startede hos: | KNUD ALBERTSEN HOLDING ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.580' DKK KNUD ALBERTSEN HOLDING ApS (2014) |
Største underskud: | -448' DKK KNUD ALBERTSEN HOLDING ApS (2019) |
Største egenkapital: | 7.726' DKK KNUD ALBERTSEN HOLDING ApS (2014) |
Største gæld: | 498' DKK KNUD ALBERTSEN HOLDING ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KNUD ALBERTSEN HOLDING ApS (18 år 8 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2006 ved KNUD ALBERTSEN HOLDING ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Susanne Ottosen nu bestreddet i 18 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden med ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 203' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
KNUD ALBERTSEN HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.01.2006
Tidslinje (3)
-
Skårup Fysioterapi (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 07.12.2022
Registreringsdato: 07.12.2022 -
Skårup Fysioterapi (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 05.12.2019
Registreringsdato: 05.12.2019 -
KNUD ALBERTSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.01.2006
Registreringsdato: 23.01.2006
Blå bog (fortsat)
Susanne har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
23.01.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
05.12.2019 - 07.12.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Susanne' netværk er Irene Albertsen.