Arne Gynther
Erhvervsaktiv siden: | 9. sep. 2008 (16 år) |
Karrieren startede hos: | GYNTHER HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 790' DKK Ejendomsfonden Knudepunktet Mols (Nu: Ejendomsfonden Molsværket) (2022) |
Største underskud: | -436' DKK Kløver Es Drift ApS (2017) |
Største egenkapital: | 2.155' DKK Ejendomsfonden Knudepunktet Mols (Nu: Ejendomsfonden Molsværket) (2023) |
Største gæld: | 47.870' DKK Ejendomsfonden Knudepunktet Mols (Nu: Ejendomsfonden Molsværket) (2023) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos Kløver Es Drift ApS (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af GYNTHER HOLDING ApS (16 år) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2008 i GYNTHER HOLDING ApS i rollen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Arne Gynther og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer, Direktør og Stifter har Arne nu bestreddet i 16 år, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen kombinerede administrationsserviceydelser. Her mere end 16 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et overskud på 106' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
GYNTHER HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
3 X G ApS
Via GYNTHER HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
GYNTHER HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.09.2008
Bestyrelsesposter (1)
-
Ejendomsfonden Molsværket
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 28.03.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Ejendomsfonden Knudepunktet Mols (Nu: Ejendomsfonden Molsværket) (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.03.2018
Registreringsdato: 28.03.2018 -
Kløver Es Drift ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.12.2017
Registreringsdato: 21.12.2017 -
Kløver Es Drift ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.05.2016
Registreringsdato: 17.05.2016
Blå bog (fortsat)
Arne har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
28.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
13.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Ejer og Direktør
09.09.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
16.09.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.06.2013 - 11.05.2024
Reel ejer
12.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør
17.05.2016 - 21.12.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor 3 X G ApS kunne fremvise et overskud på 349' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor Kløver Es Drift ApS kunne fremvise et underskud på 436' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Arne' netværk er Gerdt Günther Alexander Jensen.