Hans Henrik Thrane
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2010 (13 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | COLUMBUS NSC A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 115.441' DKK COLUMBUS A/S (2018) |
Største underskud: | -52' DKK ISTONE DANMARK ApS (Nu: Columbus M3 Danmark ApS) (2016) |
Største egenkapital: | 740.980' DKK COLUMBUS A/S (2021) |
Største gæld: | 131.925' DKK SKY-LIGHT A/S (2017) |
Flest årsværk: | 126 årsværk hos SKY-LIGHT A/S (2017) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SKY-LIGHT A/S (11 år) |
Hans Henrik Thrane har gået på University of Minnesota-Twin Cities i perioden 1990-91, Copenhagen Business School i perioden 1991-94 og Copenhagen Business School i perioden 1994-96. Hans fik kompetencer indenfor Liberal Arts, Economics, Geography, Political Science, Art History, Marketing, Logistics, Economics og Accounting and auditing de tidligere nævnte steder.
Det begyndte for alvor dengang i 2010 ved COLUMBUS NSC A/S som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Hans Henrik Thrane i 7 år 1 måned, før fratrædelsen den 29. januar 2018.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor computerprogrammering. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 kunne fremvise et overskud på 3.258' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 28. maj 2018.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
HHT ApS
Ejerandel: 100% -
Thrane Services v/ Hans Henrik Thrane
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
HHT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.01.2022
Bestyrelsesposter (2)
-
Sky-Light Ejendomme A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 04.11.2020 -
SKY-LIGHT A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.08.2013
Ejendomme (2)
Tidslinje (23)
-
Thrane Services v/ Hans Henrik Thrane (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 02.10.2023
Registreringsdato: 02.10.2023 -
COLUMBUS A/S
Fratrådt som direktørDato: 31.08.2022
Registreringsdato: 31.08.2022 -
R H ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.08.2022
Registreringsdato: 31.08.2022
Blå bog (fortsat)
Hans har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. I en karriere som har varet i mere end 13 år 9 måneder, har Hans bla. Arbejdet indenfor felter som Leadership, Change Management, Turn Around Management, Managerial Finance og Business Strategy.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
02.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
04.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
04.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.08.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
04.04.2017 - 31.08.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Hans Henrik Thrane er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HHT ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 134' DKK. Igennem sit holdingselskab HHT ApS har Hans dermed også ejerandele i og .
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Hans Henrik Thrane, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Hans Henrik Thrane har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem ved MW DATA A/S der præsenterede et overskud på 45.863' DKK.
Hans har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år fra 2013 til i dag hos SKY-LIGHT A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 39.338' DKK (COLUMBUS A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1' DKK (R H ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 716.829' DKK (COLUMBUS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 104' DKK (R H ApS).
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Søren Kjær Larsen.