Finn Turk
Erhvervsaktiv siden: | 12. jan. 2006 (18 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | MEDIALOGIC A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af MEDIALOGIC A/S (7 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 2006 i MEDIALOGIC A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Finn Turk i 7 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 14. august 2013.
Dengang var virksomhedens branche indenfor computerprogrammering. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. september 2014.
Repræsentant (1)
-
Nyborg Teaterforening
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 18.04.2023
Tidslinje (3)
-
Nyborg Teaterforening
Tilknyttet som repræsentantDato: 18.04.2023
Registreringsdato: 18.04.2023 -
MEDIALOGIC A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.08.2013
Registreringsdato: 14.08.2013 -
MEDIALOGIC A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.01.2006
Registreringsdato: 12.01.2006
Blå bog (fortsat)
Finn har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
18.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.01.2006 - 14.08.2013
Ejerandel: Intet ejerskab