Jens Ole Holm Hoelgaard
Erhvervsaktiv siden: | 19. jan. 2009 (15 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | JOSMS A/S (Direktør) |
Største overskud: | 19' DKK Hoelgaard ApS (2017) |
Største underskud: | -73' DKK Hoelgaard ApS (2018) |
Største egenkapital: | 64' DKK Hoelgaard ApS (2017) |
Største gæld: | 65' DKK Hoelgaard ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Direktør af JOSMS A/S (6 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2009 i JOSMS A/S (tidligere STUTTERI HOELGAARD A/S) med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør bestred Jens Ole Holm Hoelgaard i 6 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 27. maj 2015.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor avl af heste og dyr af hestefamilien. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 8. februar 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Hoelgaard ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Ejerandel: 100%
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Hoelgaard ApS
Fratrådt som direktørDato: 09.09.2020
Registreringsdato: 09.09.2020 -
Hoelgaard ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2018
Registreringsdato: 01.10.2018 -
Hoelgaard ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.10.2018
Registreringsdato: 01.10.2018
Blå bog (fortsat)
Jens har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
23.01.2017 - 01.10.2018
Direktør
01.10.2018 - 09.09.2020
Ejer
01.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
19.01.2009 - 27.05.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor Hoelgaard ApS kunne offentliggøre et underskud på 73' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Christian Anker Hansen.