Henrik Nygaard Nors
Erhvervsaktiv siden: | 4. maj 2006 (18 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Con-Mec Maskin- og Ingeniørfirma ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 345' DKK CON-MEC A/S MASKIN- OG INGENIØRFIRMA (Nu: Con-Mec Maskin- og Ingeniørfirma ApS) (2014) |
Største underskud: | -479' DKK Con-Mec Solarpower ApS (Nu: Con-Mec Solar ApS) (2021-22) |
Største egenkapital: | 1.464' DKK CON-MEC A/S MASKIN- OG INGENIØRFIRMA (Nu: Con-Mec Maskin- og Ingeniørfirma ApS) (2019) |
Største gæld: | 13.584' DKK Con-Mec Solarpower ApS (Nu: Con-Mec Solar ApS) (2021-22) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Con-Mec Solarpower ApS (Nu: Con-Mec Solar ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Con-Mec Maskin- og Ingeniørfirma ApS (14 år 4 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2006 ved Con-Mec Maskin- og Ingeniørfirma ApS (tidligere CON-MEC A/S MASKIN- OG INGENIØRFIRMA) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Henrik Nygaard Nors i 14 år 4 måneder, før stoppet den 10. september 2020.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 kunne vise et overskud på 345' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 10. september 2020.
Direktørposter (1)
-
Con-Mec Solar ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.09.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
Con-Mec Solar ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.09.2021
Tidslinje (4)
-
Con-Mec Solarpower ApS (Nu: Con-Mec Solar ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 16.09.2021
Registreringsdato: 16.09.2021 -
Con-Mec Solarpower ApS (Nu: Con-Mec Solar ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.09.2021
Registreringsdato: 16.09.2021 -
CON-MEC A/S MASKIN- OG INGENIØRFIRMA (Nu: Con-Mec Maskin- og Ingeniørfirma ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.09.2020
Registreringsdato: 10.09.2020
Blå bog (fortsat)
Henrik har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Bestyrelsesmedlem
16.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.05.2006 - 10.09.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Henrik Nygaard Nors har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem ved CON-MEC A/S MASKIN- OG INGENIØRFIRMA (Nu: Con-Mec Maskin- og Ingeniørfirma ApS) der præsenterede et overskud på 345' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem ved Con-Mec Solarpower ApS (Nu: Con-Mec Solar ApS) der præsenterede et underskud på 479' DKK.
Henrik har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 14 år 4 måneder fra 2006 til 2020 hos Con-Mec Maskin- og Ingeniørfirma ApS.
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Hanne-Marie Nygaard Nors.