Usha Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 24. apr. 2006 (18 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | KATTEGAT SEAFOOD A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.072' DKK Kattegat Trading ApS (Nu: Kattegat Seafood ApS) (2020-21) |
Største underskud: | -10.118' DKK SILVA HOLDING A/S (Nu: FORNÆS SEAFOOD A/S) (2016-17) |
Største egenkapital: | 75.914' DKK SECULLA INVEST A/S (Nu: SECULLA A/S) (2017) |
Største gæld: | 46.630' DKK SILVA SEAFOOD A/S (Nu: HIRTSHALS SEAFOOD A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 65 årsværk hos SILVA SEAFOOD A/S (Nu: HIRTSHALS SEAFOOD A/S) (2015-16) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SECULLA A/S (18 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2006 hos KATTEGAT SEAFOOD A/S som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Usha Rasmussen i 2 år, inden stoppet den 3. maj 2008.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, undtagen fiskemel. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 3. maj 2008.
Bestyrelsesposter (4)
-
HIRTSHALS SEAFOOD A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.01.2019 -
SECULLA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.04.2006 -
Kattegat Seafood ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.03.2021 -
Fornæs Seafood A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 04.03.2021
Tidslinje (20)
-
Hirtshals Røgeri A/S (Nu: Fornæs Seafood A/S) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.03.2021
Registreringsdato: 04.03.2021 -
Kattegat Seafood ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.03.2021
Registreringsdato: 04.03.2021 -
Hirtshals Røgeri A/S (Nu: Fornæs Seafood A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.03.2021
Registreringsdato: 03.03.2021
Blå bog (fortsat)
Usha har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
24.04.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
25.09.2019 - 03.03.2021
Bestyrelsesmedlem
04.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
01.11.2017 - 03.03.2021
Bestyrelsesmedlem
04.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49% -
Bestyrelsesmedlem
24.04.2006 - 28.09.2020
Ejer
27.04.2006 - 30.09.2019
Ejerandel: 49% -
Reel ejer
27.04.2006 - 30.09.2019
Bestyrelsesmedlem
30.09.2014 - 02.10.2014
Bestyrelsesmedlem
11.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49%
Usha Rasmussen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem hos Kattegat Trading ApS (Nu: Kattegat Seafood ApS) der præsenterede et overskud på 4.072' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem hos SILVA HOLDING A/S (Nu: FORNÆS SEAFOOD A/S) der præsenterede et underskud på 10.118' DKK.
Usha har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 18 år 4 måneder fra 2006 til i dag hos SECULLA A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 939' DKK (SILVA SEAFOOD A/S (Nu: HIRTSHALS SEAFOOD A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 2.994' DKK (Hirtshals Røgeri A/S (Nu: Fornæs Seafood A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 57.092' DKK (SECULLA INVEST A/S (Nu: SECULLA A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -422' DKK (MICUS TOTALSERVICE ApS (Nu: Dansk Retail Service ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Usha' netværk er Sven Erik Christensen.