Anders Melsen
Erhvervsaktiv siden: | 10. jan. 2006 (18 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | MELSEN INVEST ApS (Direktør) |
Største overskud: | 3.768' DKK SPA SUPPLY A/S (Nu: HOB House of Brands A/S) (2018) |
Største underskud: | -7.617' DKK SPA SUPPLY A/S (Nu: HOB House of Brands A/S) (2016) |
Største egenkapital: | 7.989' DKK SPA SUPPLY A/S (Nu: HOB House of Brands A/S) (2018-19) |
Største gæld: | 37.486' DKK SPA SUPPLY A/S (Nu: HOB House of Brands A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 31 årsværk hos SPA SUPPLY A/S (Nu: HOB House of Brands A/S) (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af NORD BRANDS HOLDING ApS (11 år 8 måneder) |
Det begyndte den dag i 2006 i MELSEN INVEST ApS i hvervet som Direktør. Hvervet som Direktør havde Anders Melsen i 4 år 7 måneder, inden stoppet d. 20. august 2010.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 20. august 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
NORD BRANDS HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
NORD BRANDS ApS
Via NORD BRANDS HOLDING ApS -
Pink Perfection ApS
Via NORD BRANDS HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
NORD BRANDS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.01.2013 -
NORD BRANDS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.01.2013
Ejendomme (2)
Tidslinje (15)
-
PROSHAVE ApS
Fratrådt som direktørDato: 04.06.2024
Registreringsdato: 04.06.2024 -
Pink Perfection ApS
Fratrådt som direktørDato: 29.01.2024
Registreringsdato: 29.01.2024 -
Pink Perfection ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.01.2024
Registreringsdato: 09.01.2024
Blå bog (fortsat)
Anders har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
02.01.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
02.01.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
01.07.2013 - 04.06.2024
Ejerandel: 25% -
Direktør
09.01.2024 - 29.01.2024
Ejer
01.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via NORD BRANDS HOLDING ApS -
Direktør
21.02.2011 - 12.06.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Anders Melsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn NORD BRANDS HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 319' DKK. Gennem sit holdingselskab NORD BRANDS HOLDING ApS har Anders dermed også andele i NORD BRANDS ApS (50-66.65%) & Pink Perfection ApS (20-24.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Anders Melsen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor NORD BRANDS ApS landede et overskud på 1.361' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor NORD BRANDS ApS landede et underskud på 1.368' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 393' DKK (PROSHAVE ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 1.368' DKK (NORD BRANDS ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 1.222' DKK (PROSHAVE ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 319' DKK (NORD BRANDS HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Flemming Pagaard Jensen.