Peter Barsberg
Erhvervsaktiv siden: | 23. dec. 2008 (15 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | POA INVEST ApS (Stifter) |
Største overskud: | 19.177' DKK NORDIC BEAUTY COMPANY ApS (2023) |
Største underskud: | -5.822' DKK UNICARE NORDIC 2012 A/S (Nu: CARE BRANDS A/S) (2015) |
Største egenkapital: | 17.341' DKK NORDIC BEAUTY COMPANY ApS (2023) |
Største gæld: | 26.075' DKK NORDIC BEAUTY COMPANY ApS (2023) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos NORDIC BEAUTY COMPANY ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af POA INVEST ApS (15 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2008 i POA INVEST ApS i hvervet som Stifter, Direktør og Ejer. Denne rolle har Peter Barsberg nu besiddet i 15 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu opererer virksomheden indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 4.686' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
POA INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
TSP ApS
Via POA INVEST ApSNyt selskab -
POA Invest 2 ApS
Via POA INVEST ApSNyt selskab -
NORDIC BEAUTY COMPANY ApS
Via POA Invest 2 ApS
Direktørposter (3)
-
POA INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.12.2008 -
TSP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.04.2024 -
POA Invest 2 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.04.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
NORDIC BEAUTY COMPANY ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.10.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (21)
-
POA Invest 2 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 18.04.2024
Registreringsdato: 18.04.2024 -
HOSC Distribution ApS
Fratrådt som direktørDato: 17.04.2024
Registreringsdato: 17.04.2024 -
TSP ApS
Tilknyttet som direktørDato: 08.04.2024
Registreringsdato: 08.04.2024
Blå bog (fortsat)
Peter har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
18.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
08.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Direktør
23.12.2008 - Stadig aktiv
Ejer
31.12.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
29.03.2013 - 18.04.2024
Direktør
22.10.2014 - 20.10.2023
Bestyrelsesmedlem
20.10.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
19.04.2024 - 24.04.2024
Ejerandel: 32,33% -
Direktør
29.08.2023 - 17.04.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Peter Barsberg er desuden indehaver af holdingselskabet POA Invest 2 ApS (100% ejerskab). Gennem holdingselskabet POA Invest 2 ApS ejes der også andele i NORDIC BEAUTY COMPANY ApS (15-19.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Peter Barsberg, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor NORDIC BEAUTY COMPANY ApS landede et overskud på 19.177' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 19.177' DKK (NORDIC BEAUTY COMPANY ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 17.341' DKK (NORDIC BEAUTY COMPANY ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 13.571' DKK (POA INVEST ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Morten Lundtoft Svendsen.