Jan Schultz Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 20. nov. 2007 (16 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | JSH 2007 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 225' DKK JUNGLE SPORTS ApS (Nu: JSH 2007 ApS) (2013-14) |
Største underskud: | -2.677' DKK Jungle Sports International Holding ApS (2017) |
Største egenkapital: | 286' DKK JUNGLE SPORTS ApS (Nu: JSH 2007 ApS) (2013-14) |
Største gæld: | 3.525' DKK Schultz Larsen ApS (2020) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Schultz Larsen ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af JSH 2007 ApS (10 år 3 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 2007 hos JSH 2007 ApS (tidligere JUNGLE SPORTS ApS) i rollen som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Ejer. Titlen som Direktør bestred Jan Schultz Larsen i 10 år 3 måneder, før stoppet d. 26. februar 2018.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2013-14 som viste et overskud på 225' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 8. juni 2018.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Schultz Larsen ApS
Ejerandel: 100% -
Café Kollektivet ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
Schultz Larsen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.08.2021 -
Café Kollektivet ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.11.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (44)
-
Døckerslundsvej 77 ApS (Nu: PAKC ApS)
Fratrådt som direktørDato: 23.02.2023
Registreringsdato: 23.02.2023 -
Døckerslundsvej 77 ApS (Nu: PAKC ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 04.11.2021
Registreringsdato: 04.11.2021 -
AKJL Holding ApS (Nu: Café Kollektivet ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.11.2021
Registreringsdato: 02.11.2021
Blå bog (fortsat)
Jan har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
02.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
04.11.2021 - 23.03.2022
Direktør
04.11.2021 - 23.02.2023
Reel ejer
24.03.2022 - 31.05.2023
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
04.08.2016 - 25.11.2020
Ejerandel: 81,1% -
Direktør
27.04.2016 - 04.09.2020
Reel ejer
09.08.2016 - 25.11.2020
Ejerandel: 81,1% -
Direktør
01.06.2016 - 09.12.2019
Reel ejer
09.08.2016 - 29.09.2020
Ejerandel: 81,1%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor JUNGLE SPORTS ApS (Nu: JSH 2007 ApS) kunne fremvise et overskud på 225' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor Jungle Sports International Holding ApS kunne fremvise et underskud på 2.677' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 113' DKK (Schultz Larsen ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 13' DKK (AKJL Holding ApS (Nu: Café Kollektivet ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 66' DKK (Schultz Larsen ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 33' DKK (AKJL Holding ApS (Nu: Café Kollektivet ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Tove Larsen.