Claus Guttorm Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 16. maj 2008 (16 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Caldic Ingredients Denmark A/S (Direktør) |
Største overskud: | 132.273' DKK RODE & RODE A/S (Nu: Caldic Ingredients Denmark A/S) (2016) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 176.274' DKK RODE & RODE A/S (Nu: Caldic Ingredients Denmark A/S) (2018) |
Største gæld: | 82.157' DKK RODE & RODE A/S (Nu: Caldic Ingredients Denmark A/S) (2020) |
Flest årsværk: | 65 årsværk hos RODE & RODE A/S (Nu: Caldic Ingredients Denmark A/S) (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af DAN-CAM (4 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2008 ved Caldic Ingredients Denmark A/S (tidligere RODE & RODE A/S) som Direktør. Rollen som Direktør havde Claus Guttorm Pedersen i 3 år, før fratrædelsen den 31. maj 2011.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n.. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 1.607' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DAN-CAM
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
DAN-CAM (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 13.01.2020
Registreringsdato: 13.01.2020 -
RODE & RODE A/S (Nu: Caldic Ingredients Denmark A/S)
Fratrådt som direktørDato: 31.05.2011
Registreringsdato: 31.05.2011 -
RODE & RODE A/S (Nu: Caldic Ingredients Denmark A/S)
Tilknyttet som direktørDato: 16.05.2008
Registreringsdato: 16.05.2008
Blå bog (fortsat)
Claus har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
13.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
16.05.2008 - 31.05.2011
Ejerandel: Intet ejerskab