Hassan Adel Burghle
Erhvervsaktiv siden: | 13. nov. 2007 (16 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | FAMILIE FONDEN (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 363' DKK FAMILIE FONDEN (2016) |
Største underskud: | -447' DKK FAMILIE FONDEN (2020) |
Største egenkapital: | 4.144' DKK FAMILIE FONDEN (2014) |
Største gæld: | 12.026' DKK FAMILIE FONDEN (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FAMILIE FONDEN (6 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2007 hos FAMILIE FONDEN med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Hassan Adel Burghle i 5 år 11 måneder, før stoppet d. 15. oktober 2013.
I dag arbejder virksomheden med foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et underskud på 409' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
FAMILIE FONDEN
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.12.2017
Tidslinje (7)
-
FAMILIE FONDEN
Fratrådt som direktørDato: 28.12.2017
Registreringsdato: 28.12.2017 -
FAMILIE FONDEN (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.12.2017
Registreringsdato: 28.12.2017 -
FAMILIE FONDEN
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.12.2017
Registreringsdato: 27.12.2017
Blå bog (fortsat)
Hassan Adel Burghle har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem hos FAMILIE FONDEN der præsenterede et overskud på 363' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem hos FAMILIE FONDEN der præsenterede et underskud på 447' DKK.
Hassan har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 9 måneder fra 2017 til i dag hos FAMILIE FONDEN.
En af de forbindelser som går igen i Hassan' netværk er Smain Benyrbah.