Lars Aleth
Erhvervsaktiv siden: | 28. nov. 2005 (18 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | SIGNATUR A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.934' DKK SIGNATUR A/S (2022) |
Største underskud: | -10' DKK JOBMOBILEN A/S (2014) |
Største egenkapital: | 4.250' DKK SIGNATUR A/S (2022) |
Største gæld: | 5.413' DKK SIGNATUR A/S (2022) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos SIGNATUR A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af LARS ALETH-THOMSEN HOLDING ApS (18 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2005 ved SIGNATUR A/S (tidligere AKTIESELSKABET AF 28. NOVEMBER 2005) som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Lars Aleth i 14 år 6 måneder, før fratrædelsen den 30. maj 2020.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen reklameplads i medier. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 2.084' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LARS ALETH-THOMSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SIGNATUR A/S
Via LARS ALETH-THOMSEN HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
LARS ALETH-THOMSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.11.2005
Bestyrelsesposter (1)
-
SIGNATUR A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 31.05.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (13)
-
AKTIESELSKABET AF 28. NOVEMBER 2005 (Nu: SIGNATUR A/S)
Fratrådt som direktørDato: 31.05.2020
Registreringsdato: 31.05.2020 -
SIGNATUR A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2020
Registreringsdato: 31.05.2020 -
AKTIESELSKABET AF 28. NOVEMBER 2005 (Nu: SIGNATUR A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.05.2020
Registreringsdato: 30.05.2020
Blå bog (fortsat)
Lars har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 9 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
28.11.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
28.11.2005 - 30.05.2020
Direktør
28.11.2005 - 31.05.2020
Reel ejer
01.08.2016 - 08.11.2022
Bestyrelsesmedlem
31.05.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
09.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter og Ejer
21.10.2016 - 23.10.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
05.07.2007 - 24.06.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Lars Aleth er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LARS ALETH-THOMSEN HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.402' DKK. Igennem sit holdingselskab LARS ALETH-THOMSEN HOLDING ApS har Lars dermed også ejerandele i SIGNATUR A/S (25-33.33%).
Udforsk også koncerndiagram for Lars Aleth, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor SIGNATUR A/S fremviste et overskud på 1.049' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor JOBMOBILEN A/S fremviste et underskud på 10' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.084' DKK (SIGNATUR A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.584' DKK (SIGNATUR A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.402' DKK (LARS ALETH-THOMSEN HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Pernille Colding.