Camilla Ejstrup Filthuth
Erhvervsaktiv siden: | 8. apr. 2008 (16 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | ALERIS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 28.027' DKK PRIVATHOSPITALET HAMLET A/S (Nu: ALERIS A/S) (2022) |
Største underskud: | -15.849' DKK PRIVATHOSPITALET HAMLET A/S (Nu: ALERIS A/S) (2020) |
Største egenkapital: | 276.639' DKK PRIVATHOSPITALET HAMLET A/S (Nu: ALERIS A/S) (2022) |
Største gæld: | 217.506' DKK PRIVATHOSPITALET HAMLET A/S (Nu: ALERIS A/S) (2016) |
Flest årsværk: | 565 årsværk hos PRIVATHOSPITALET HAMLET A/S (Nu: ALERIS A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ALERIS A/S (5 år 7 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 2008 ved ALERIS A/S (tidligere PRIVATHOSPITALET HAMLET A/S) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Camilla Ejstrup Filthuth i 5 år 7 måneder, før fratrædelsen den 25. november 2013.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen hospitaler. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 8.356' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Fiore
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (4)
-
Dato: 17.09.2024
Registreringsdato: 17.09.2024 -
Fiore (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 15.06.2020
Registreringsdato: 15.06.2020 -
PRIVATHOSPITALET HAMLET A/S (Nu: ALERIS A/S) (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.11.2013
Registreringsdato: 25.11.2013
Navnehistorik (2)
-
17.09.2024 - Aktiv
-
Ukendt - 16.09.2024
Blå bog (fortsat)
Camilla har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 11 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
15.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
08.04.2008 - 25.11.2013
Ejerandel: Intet ejerskab