Dorte Lauridsen
Erhvervsaktiv siden: | 12. sep. 2007 (17 år) |
Karrieren startede hos: | DMA/RESEARCH A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.920' DKK DMA/RESEARCH A/S (2020) |
Største underskud: | -3.405' DKK DMA/RESEARCH A/S (2016-17) |
Største egenkapital: | 993' DKK SCANDINAVIAN RESEARCH CENTER ApS (2019-20) |
Største gæld: | 7.788' DKK DMA/RESEARCH A/S (2020) |
Flest årsværk: | 21 årsværk hos DMA/RESEARCH A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DMA/RESEARCH A/S (7 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2007 hos DMA/RESEARCH A/S som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Dorte Lauridsen i 7 år 2 måneder, inden stoppet den 27. november 2014.
Virksomhedens branche var dengang indenfor markedsanalyse og offentlig meningsmåling. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2020 kunne fremvise et overskud på 1.920' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 27. januar 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Rybner Analyse
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
Rybner Analyse (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 02.04.2020
Registreringsdato: 02.04.2020 -
SCANDINAVIAN RESEARCH CENTER ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2015
Registreringsdato: 01.01.2015 -
DMA/RESEARCH A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.11.2014
Registreringsdato: 27.11.2014
Blå bog (fortsat)
Dorte har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 9 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
02.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
22.09.2010 - 01.01.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.09.2007 - 27.11.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Dorte Lauridsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem hos SCANDINAVIAN RESEARCH CENTER ApS der præsenterede et overskud på 75' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem hos DMA/RESEARCH A/S der præsenterede et underskud på 278' DKK.
Dorte har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 2 måneder fra 2007 til 2014 hos DMA/RESEARCH A/S.