Feodora Landsperg Løgstrup
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2006 (17 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | ELSTEEL-DANMARK A/S (Direktør) |
Største overskud: | 1.675' DKK ELSTEEL-DANMARK A/S (2022-23) |
Største underskud: | -1.423' DKK ELSTEEL-DANMARK A/S (2017-18) |
Største egenkapital: | 6.458' DKK ELSTEEL-DANMARK A/S (2022-23) |
Største gæld: | 23.420' DKK ELSTEEL-DANMARK A/S (2018-19) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos ELSTEEL-DANMARK A/S (2019-20) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ELSTEEL-DANMARK A/S (10 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2006 i ELSTEEL-DANMARK A/S med titlen som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Hvervet som Direktør bestred Feodora Landsperg Løgstrup i 3 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 31. juli 2010.
Nu arbejder virksomheden med engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 1.675' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
ELSTEEL-DANMARK A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.11.2013
Tidslinje (3)
-
ELSTEEL-DANMARK A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.11.2013
Registreringsdato: 25.11.2013 -
ELSTEEL-DANMARK A/S
Fratrådt som direktørDato: 31.07.2010
Registreringsdato: 31.07.2010 -
ELSTEEL-DANMARK A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.10.2006
Registreringsdato: 01.10.2006
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Feodora' netværk er Ejgil Lund.