Morten Pugholm Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 22. jan. 2008 (16 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | MORTEN PUGHOLM RASMUSSEN ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.074' DKK GEOPOINT ApS (2013-14) |
Største underskud: | -439' DKK GEOPOINT ApS (2015-16) |
Største egenkapital: | 1.690' DKK GEOPOINT ApS (2014-15) |
Største gæld: | 4.847' DKK GEOPOINT ApS (2017-18) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos GEOPOINT ApS (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af MORTEN PUGHOLM RASMUSSEN ApS (16 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2008 hos MORTEN PUGHOLM RASMUSSEN ApS med titlen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Morten Pugholm Rasmussen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter har Morten nu bestreddet i 16 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her mere end 16 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab fra 2023-24 kunne vise et overskud på 63' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MORTEN PUGHOLM RASMUSSEN ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
RASMUSSEN BOLIG ApS
Via MORTEN PUGHOLM RASMUSSEN ApS
Direktørposter (1)
-
MORTEN PUGHOLM RASMUSSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.01.2008
Tidslinje (6)
-
GEOPOINT ApS
Fratrådt som direktørDato: 27.07.2018
Registreringsdato: 27.07.2018 -
GEOTOOLS ApS (Nu: GEOPOINT LANDINSPEKTØRER ApS)
Fratrådt som direktørDato: 27.07.2018
Registreringsdato: 27.07.2018 -
GEOTOOLS ApS (Nu: GEOPOINT LANDINSPEKTØRER ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 16.03.2010
Registreringsdato: 16.03.2010
Blå bog (fortsat)
Morten har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 8 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
22.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
22.01.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
16.03.2010 - 27.07.2018
Reel ejer
22.03.2010 - 27.07.2018
Ejerandel: 15% -
Direktør
24.01.2008 - 27.07.2018
Reel ejer
01.03.2008 - 27.07.2018
Ejerandel: 50%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor GEOPOINT ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.074' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor GEOPOINT ApS kunne offentliggøre et underskud på 439' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 179' DKK (RASMUSSEN BOLIG ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 864' DKK (RASMUSSEN BOLIG ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 757' DKK (MORTEN PUGHOLM RASMUSSEN ApS).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Jacob Rasmussen.