Mona Nissen Bach
Erhvervsaktiv siden: | 15. dec. 2007 (16 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | MONA NISSEN ApS (Direktør) |
Største overskud: | 590' DKK MONA NISSEN ApS (2016) |
Største underskud: | -166' DKK MONA NISSEN ApS (2022) |
Største egenkapital: | 1.483' DKK MONA NISSEN ApS (2016) |
Største gæld: | 590' DKK MONA NISSEN ApS (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af MONA NISSEN ApS (16 år 9 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2007 hos MONA NISSEN ApS i hvervet som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Mona Nissen Bach og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Direktør, Ejer og Stifter har Mona nu besiddet i 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n..
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MONA NISSEN ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
MONA NISSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.11.2010
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
MONA NISSEN ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.11.2010
Registreringsdato: 22.11.2010 -
MONA NISSEN ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.08.2008
Registreringsdato: 21.08.2008 -
MONA NISSEN ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.12.2007
Registreringsdato: 15.12.2007
Blå bog (fortsat)
Mona har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
30.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Direktør
15.12.2007 - 21.08.2008
Ejer
15.12.2007 - Stadig aktiv
Direktør
22.11.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor MONA NISSEN ApS landede et overskud på 590' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor MONA NISSEN ApS landede et underskud på 166' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Mona' netværk er Marlene Vohs-Ahlers.