Nicolaj Thaisen
Erhvervsaktiv siden: | 27. sep. 2005 (19 år) |
Karrieren startede hos: | THAISEN HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 4.027' DKK FOLSØ SEAFOOD A/S (Nu: Sea Delight Denmark A/S) (2013-14) |
Største underskud: | -4.672' DKK UNIQUE ESTATE K/S - SUNDS (2023) |
Største egenkapital: | 19.535' DKK UNIQUE ESTATE K/S - SUNDS (2022) |
Største gæld: | 30.981' DKK DDC 2006 ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos FOLSØ SEAFOOD A/S (Nu: Sea Delight Denmark A/S) (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af THAISEN HOLDING ApS (19 år) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2005 i THAISEN HOLDING ApS i hvervet som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev stiftet af Nicolaj Thaisen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Ejer, Stifter og Direktør har Nicolaj nu besiddet i 19 år, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor finansielle holdingselskaber. Her mere end 19 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab for 2022-23 viste et overskud på 1.935' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
THAISEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
Sea Delight Denmark A/S
Via THAISEN HOLDING ApS -
UNIQUE ESTATE K/S - SUNDS
Via THAISEN HOLDING ApS -
Olfert Fischersvej 7, 9850 Hirtshals ApS
Via THAISEN HOLDING ApS -
DDC 2006 ApS
Via THAISEN HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
Olfert Fischersvej 7, 9850 Hirtshals ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.02.2017 -
DDC 2006 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.09.2007 -
THAISEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.09.2005
Bestyrelsesposter (2)
-
UNIQUE ESTATE K/S - SUNDS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.05.2012 -
Sea Delight Denmark A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.01.2009
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Olfert Fischersvej 7, 9850 Hirtshals ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.02.2017
Registreringsdato: 16.02.2017 -
M.S. BILER ApS
Fratrådt som direktørDato: 29.11.2012
Registreringsdato: 29.11.2012 -
UNIQUE ESTATE K/S - SUNDS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.05.2012
Registreringsdato: 22.05.2012
Blå bog (fortsat)
Nicolaj har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
16.02.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
14.03.2012 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
22.05.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Reel ejer
15.08.2008 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
19.01.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49% -
Reel ejer
18.10.2006 - Stadig aktiv
Direktør
04.09.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
27.09.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Nicolaj Thaisen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn THAISEN HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 16.818' DKK. Gennem sit holdingselskab THAISEN HOLDING ApS har Nicolaj dermed også andele i Sea Delight Denmark A/S (33.34-49.99%), UNIQUE ESTATE K/S - SUNDS (25-33.33%), Olfert Fischersvej 7, 9850 Hirtshals ApS (100%) & DDC 2006 ApS (50-66.65%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Nicolaj Thaisen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor THAISEN HOLDING ApS landede et overskud på 2.254' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Nicolaj' netværk er Bjørn Nyborg Folsø.