Torben Olesen
Erhvervsaktiv siden: | 11. sep. 2008 (16 år) |
Karrieren startede hos: | INTRADING ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.272' DKK BARRYS PUB ApS (2021) |
Største underskud: | -249' DKK BARRYS PUB ApS (2016) |
Største egenkapital: | 2.650' DKK BARRYS PUB ApS (2023) |
Største gæld: | 1.148' DKK BARRYS PUB ApS (2022) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos BARRYS PUB ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af BARRYS PUB ApS (10 år 9 måneder) |
Det begyndte den dag i 2008 ved INTRADING ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Torben Olesen i 10 måneder, før fratrædelsen den 31. juli 2009.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 15. marts 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BARRYS PUB ApS
Ejerandel: 20-24.99%
Tidslinje (3)
-
BARRYS PUB ApS (20-24.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 11.12.2013
Registreringsdato: 11.12.2013 -
INTRADING ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.07.2009
Registreringsdato: 31.07.2009 -
INTRADING ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.09.2008
Registreringsdato: 11.09.2008
Blå bog (fortsat)
Torben har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
11.12.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Bestyrelsesmedlem
11.09.2008 - 31.07.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Per Hust.