Ramadan Velii
Erhvervsaktiv siden: | 29. jan. 2008 (16 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | R.D. VELII HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 10.374' DKK ALTIREN A/S (2022) |
Største underskud: | -726' DKK SUNDHEDSKOMPAG9ET ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 16.398' DKK ALTIREN A/S (2023) |
Største gæld: | 8.862' DKK ALTIREN A/S (2023) |
Flest årsværk: | 89 årsværk hos ALTIREN A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af R.D. VELII HOLDING ApS (16 år 8 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2008 i R.D. VELII HOLDING ApS som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Ramadan Velii og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Ejer, Direktør og Stifter har Ramadan nu besiddet i 16 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 16 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab fra 2023 kunne fremvise et overskud på 69' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
NMOTION ApS
Ejerandel: 5-9.99% -
R.D. VELII HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
ELITE REN ApS
Via R.D. VELII HOLDING ApS -
EliteGulve ApS
Via R.D. VELII HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
R.D. VELII HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.01.2008 -
ELITE REN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.01.2015 -
EliteGulve ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.08.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
EliteGulve ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.08.2022
Registreringsdato: 30.08.2022 -
ALT I KONTOR ApS (Nu: ELITE REN ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.04.2017
Registreringsdato: 10.04.2017 -
Elite Plus (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.08.2016
Registreringsdato: 31.08.2016
Blå bog (fortsat)
Ramadan har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
30.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
22.08.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Stifter, Ejer og Direktør
29.01.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.11.2021 - 01.11.2021
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.11.2021 - 01.11.2021
Ejerandel: 100%
Ramadan Velii er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn R.D. VELII HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.230' DKK. Igennem sit holdingselskab R.D. VELII HOLDING ApS har Ramadan dermed også ejerandele i ELITE REN ApS (100%) & EliteGulve ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Ramadan Velii, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor R.D. VELII HOLDING ApS fremviste et overskud på 1.463' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor R.D. VELII HOLDING ApS fremviste et underskud på 322' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 9.940' DKK (ALTIREN A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 99' DKK (EliteGulve ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 16.398' DKK (ALTIREN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -59' DKK (EliteGulve ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ramadan' netværk er Greg Sean Young.