Louise Krebs Holmager
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2005 (18 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | L. HOLMAGER INVEST ApS (Direktør) |
Største overskud: | 7.065' DKK EXPLADAN RECYCLING A/S (Nu: Isoform 2 A/S) (2017) |
Største underskud: | -2.200' DKK EXPLADAN RECYCLING A/S (Nu: Isoform 2 A/S) (2016) |
Største egenkapital: | 4.165' DKK EXPLADAN RECYCLING A/S (Nu: Isoform 2 A/S) (2017) |
Største gæld: | 8.862' DKK ISOFORM EJENDOMME ApS (2014) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos ISOFORM EJENDOMME ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af L. HOLMAGER INVEST ApS (18 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2005 ved L. HOLMAGER INVEST ApS med titlen som Direktør og Ejer. Louise Krebs Holmager erhvervede virksomheden L. HOLMAGER INVEST ApS d. 1. december 2005. Louise har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Direktør og Ejer har Louise nu bestreddet i 12 år 11 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her 12 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 23' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
L. HOLMAGER INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ISOFORM EJENDOMME ApS
Via L. HOLMAGER INVEST ApS
Direktørposter (1)
-
L. HOLMAGER INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.02.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
EXPLADAN RECYCLING A/S (Nu: Isoform 2 A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.01.2023
Registreringsdato: 25.01.2023 -
L. HOLMAGER INVEST ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.02.2019
Registreringsdato: 15.02.2019 -
L. HOLMAGER INVEST ApS
Fratrådt som direktørDato: 29.11.2018
Registreringsdato: 29.11.2018
Blå bog (fortsat)
Louise har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 9 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
02.12.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Bestyrelsesmedlem
04.08.2009 - 25.01.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.12.2005 - 29.11.2018
Ejer
01.12.2005 - Stadig aktiv
Direktør
15.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor L. HOLMAGER INVEST ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.271' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor L. HOLMAGER INVEST ApS kunne offentliggøre et underskud på 48' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 83' DKK (ISOFORM EJENDOMME ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.501' DKK (L. HOLMAGER INVEST ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 317' DKK (ISOFORM EJENDOMME ApS).
En af de forbindelser som går igen i Louise' netværk er Knud Erik Gade Holmager.