Anne Krebs Olesen
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2005 (18 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | A. HOLMAGER INVEST ApS (Ejer) |
Største overskud: | 7.065' DKK Isoform 2 A/S (2017) |
Største underskud: | -2.200' DKK Isoform 2 A/S (2016) |
Største egenkapital: | 4.165' DKK Isoform 2 A/S (2017) |
Største gæld: | 8.862' DKK ISOFORM EJENDOMME ApS (2014) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos ISOFORM EJENDOMME ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af A. HOLMAGER INVEST ApS (18 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 2005 ved A. HOLMAGER INVEST ApS i rollen som Ejer og Direktør. Anne Krebs Olesen erhvervede virksomheden A. HOLMAGER INVEST ApS d. 1. december 2005. Anne har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer og Direktør har Anne nu bestreddet i 18 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her 18 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab fra 2023 som viste et overskud på 753' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
A. HOLMAGER INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
ISOFORM EJENDOMME ApS
Via A. HOLMAGER INVEST ApS -
Engros Service ApS
Via A. HOLMAGER INVEST ApS
Direktørposter (1)
-
A. HOLMAGER INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2005
Tidslinje (6)
-
Isoform 2 A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.01.2023
Registreringsdato: 25.01.2023 -
Ågaard 1 ApS (Nu: Engros Service ApS)
Fratrådt som direktørDato: 25.11.2021
Registreringsdato: 25.11.2021 -
Ågaard 1 ApS (Nu: Engros Service ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 14.10.2021
Registreringsdato: 14.10.2021
Blå bog (fortsat)
Anne har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 9 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
02.12.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Ejer og Direktør
01.12.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
21.06.2021 - 25.01.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
14.10.2021 - 25.11.2021
Reel ejer
14.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor A. HOLMAGER INVEST ApS kunne fremvise et overskud på 1.304' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor A. HOLMAGER INVEST ApS kunne fremvise et underskud på 11' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 884' DKK (Ågaard 1 ApS (Nu: Engros Service ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.459' DKK (A. HOLMAGER INVEST ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 317' DKK (ISOFORM EJENDOMME ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anne' netværk er Anders Kragelund Olesen.