Henrik Møller Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 5. maj 2008 (16 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | ADH INVEST ApS (Stifter) |
Største overskud: | 871' DKK ADH INVEST ApS (2019) |
Største underskud: | -32' DKK ADH Ejendomsrenovering ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 2.744' DKK ADH INVEST ApS (2023) |
Største gæld: | 5.510' DKK ADH INVEST ApS (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos HMR Holding Assens ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af ADH INVEST ApS (16 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2008 i ADH INVEST ApS i rollen som Stifter, Direktør og Ejer. Denne rolle bestred Henrik Møller Rasmussen i 11 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 10. september 2019.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 351' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HMR Holding Assens ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
ADH INVEST ApS
Via HMR Holding Assens ApS -
ADH Ejendomsrenovering ApS
Via ADH INVEST ApS
Direktørposter (2)
-
HMR Holding Assens ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.09.2019 -
ADH INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.05.2008
Bestyrelsesposter (1)
-
ADH Ejendomsrenovering ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.12.2019
Tidslinje (14)
-
ADH Ejendomsrenovering ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.12.2019
Registreringsdato: 16.12.2019 -
ADH Ejendomsrenovering ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.12.2019
Registreringsdato: 16.12.2019 -
ADH INVEST ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 10.09.2019
Registreringsdato: 10.09.2019
Blå bog (fortsat)
Henrik har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 5 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
10.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
29.08.2019 - 16.12.2019
Reel ejer
29.08.2019 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
16.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Ejer og Direktør
05.09.2019 - 10.09.2019
Ejerandel: 50% -
Stifter og Direktør
05.05.2008 - Stadig aktiv
Ejer
04.02.2013 - 18.05.2017
Ejer
19.05.2017 - 10.09.2019
Reel ejer
19.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33%
Henrik Møller Rasmussen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HMR Holding Assens ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 911' DKK. Gennem holdingselskabet HMR Holding Assens ApS har Henrik derfor også andele i ADH INVEST ApS (33.34-49.99%).
Du kan se koncerndiagram for Henrik Møller Rasmussen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor ADH INVEST ApS kunne fremvise et overskud på 871' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor ADH Ejendomsrenovering ApS kunne fremvise et underskud på 32' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 351' DKK (ADH INVEST ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5' DKK (ADH Ejendomsrenovering ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.744' DKK (ADH INVEST ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -7' DKK (ADH Ejendomsrenovering ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Dennis Thinggaard Jensen.