Christian Cann Schuldt Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2006 (18 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | CEEJAY HOLDING ApS (Stifter) |
Største overskud: | 84.832' DKK ROSKILDE STEN OG GRUS ApS (2022-23) |
Største underskud: | -2.762' DKK CEEJAY HOLDING ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 192.076' DKK AC OG J HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 81.314' DKK ROSKILDE STEN OG GRUS ApS (2019-20) |
Flest årsværk: | 46 årsværk hos ROSKILDE STEN OG GRUS ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af CEEJAY HOLDING ApS (18 år 8 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 2006 i CEEJAY HOLDING ApS i hvervet som Stifter, Direktør og Ejer. Denne rolle har Christian Cann Schuldt Jensen nu besiddet i 18 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
I dag opererer virksomheden indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 viste et overskud på 8.844' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CEEJAY HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
JØRGEN JENSEN STEN OG GRUS ApS
Via CEEJAY HOLDING ApS -
C og J Holding ApS
Via CEEJAY HOLDING ApS -
ROSKILDE STEN OG GRUS ApS
Via C og J Holding ApS
Direktørposter (2)
-
CEEJAY HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2006 -
C og J Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.02.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
JØRGEN JENSEN STEN OG GRUS ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.04.2012
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
AC OG J HOLDING ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.02.2024
Registreringsdato: 20.02.2024 -
C og J Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.02.2024
Registreringsdato: 10.02.2024 -
AC OG J HOLDING ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.02.2014
Registreringsdato: 13.02.2014
Blå bog (fortsat)
Christian har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
10.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66,67% -
Stifter, Direktør og Reel ejer
01.01.2006 - Stadig aktiv
Ejer
01.06.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
13.02.2014 - 20.02.2024
Reel ejer
25.03.2014 - 31.12.2019
Reel ejer
01.01.2020 - 21.10.2021
Ejerandel: 10% -
Reel ejer
25.03.2014 - 31.12.2019
Reel ejer
01.01.2020 - 21.10.2021
Ejerandel: 10% -
Reel ejer
01.04.2011 - 31.12.2019
Bestyrelsesmedlem
10.04.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49%
Christian Cann Schuldt Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CEEJAY HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 64.121' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet C og J Holding ApS (66,67%), som ikke er personligt ejet.
Se også koncerndiagram for Christian Cann Schuldt Jensen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor CEEJAY HOLDING ApS landede et overskud på 9.823' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor CEEJAY HOLDING ApS landede et underskud på 2.762' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Jørgen Christian Jensen.