Mettelise Peetz-Schou
Erhvervsaktiv siden: | 22. sep. 2005 (19 år) |
Karrieren startede hos: | PSYKOTERAPEUTISK INSTITUT KØBENHAVN ApS (Direktør) |
Største overskud: | 420' DKK DEEL INTERNATIONAL A/S (2021-22) |
Største underskud: | -229' DKK DEEL INTERNATIONAL A/S (2019-20) |
Største egenkapital: | 6.711' DKK DEEL INTERNATIONAL A/S (2016-17) |
Største gæld: | 2.062' DKK DEEL INTERNATIONAL A/S (2020-21) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos DEEL INTERNATIONAL A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af PSYKOTERAPEUTISK INSTITUT KØBENHAVN ApS (3 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2005 i PSYKOTERAPEUTISK INSTITUT KØBENHAVN ApS i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør havde Mettelise Peetz-Schou i 3 år 3 måneder, inden stoppet d. 1. januar 2009.
Dengang var virksomhedens branche indenfor psykologisk rådgivning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 6. november 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ARTSCIENCE MANAGEMENT ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Bestyrelsesposter (1)
-
DEEL INTERNATIONAL A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 14.12.2021
Tidslinje (6)
-
DEEL INTERNATIONAL A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.12.2021
Registreringsdato: 14.12.2021 -
ARTSCIENCE MANAGEMENT ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2021
Registreringsdato: 01.10.2021 -
PSYKOTERAPEUTISK INSTITUT KØBENHAVN ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.05.2011
Registreringsdato: 12.05.2011
Blå bog (fortsat)
Mettelise har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 7 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
14.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
22.09.2005 - 01.01.2009
Bestyrelsesmedlem
16.12.2008 - 12.05.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Mettelise Peetz-Schou er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ARTSCIENCE MANAGEMENT ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -91' DKK. Gennem sit holdingselskab ARTSCIENCE MANAGEMENT ApS har Mettelise dermed også andele i & .
Udforsk også koncerndiagram for Mettelise Peetz-Schou, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor ARTSCIENCE MANAGEMENT ApS landede et overskud på 13' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor ARTSCIENCE MANAGEMENT ApS landede et underskud på 41' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Mettelise' netværk er Henrik Vissing.