Martin Rask Hoffland
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2007 (17 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | ADMAN KOMMUNIKATION ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 472' DKK Adman Kommunikation ApS (2022) |
Største underskud: | -893' DKK FACTOR X ADMAN A/S (2021) |
Største egenkapital: | 513' DKK FACTOR X ADMAN A/S (2015-16) |
Største gæld: | 3.349' DKK FACTOR X ADMAN A/S (2021) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos FACTOR X ADMAN A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af ADMAN KOMMUNIKATION ApS (11 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2007 hos ADMAN KOMMUNIKATION ApS med titlen som Reel ejer og Direktør. Denne rolle bestred Martin Rask Hoffland i 11 år 4 måneder, før stoppet d. 15. maj 2018.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor reklamebureauer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 kunne vise et overskud på 439' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 15. maj 2018.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Adman Kommunikation ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Adman
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
Adman Kommunikation ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.05.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
Adman Kommunikation ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.10.2019
Registreringsdato: 07.10.2019 -
BASIS KØBENHAVN HOLDING ApS (Nu: Adman Kommunikation ApS) (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 06.10.2019
Registreringsdato: 06.10.2019 -
Adman (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 02.10.2019
Registreringsdato: 02.10.2019
Blå bog (fortsat)
Martin har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
02.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
31.08.2007 - 19.12.2018
Ejer
31.08.2007 - 20.12.2018
Direktør
16.01.2009 - 20.12.2018
Reel ejer
20.12.2018 - 21.07.2020
Ejerandel: 33,33% -
Ejer
23.02.2015 - 06.10.2019
Direktør
27.05.2015 - Stadig aktiv
Ejer
07.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
17.12.2018 - 15.03.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.01.2007 - 15.05.2018
Direktør
28.05.2015 - 15.05.2018
Ejerandel: 33,33%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Adman Kommunikation ApS kunne offentliggøre et overskud på 472' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Adman Kommunikation ApS kunne offentliggøre et underskud på 290' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 290' DKK (Adman Kommunikation ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 124' DKK (Adman Kommunikation ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.019' DKK (FACTOR X ADMAN A/S).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Lars Nybye.