Heidi Helmig
Erhvervsaktiv siden: | 10. jan. 2006 (18 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | 1.KID MODELMANAGEMENT ApS (Ejer) |
Største overskud: | 126.863' DKK HUGUST HOLDING ApS (2017) |
Største underskud: | -7.574' DKK CHRISTIAN IXS GADE 3-5 ApS (Nu: DK Resi Propco Christian IXs gade 3-5 ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 131.781' DKK HUGUST HOLDING ApS (2022) |
Største gæld: | 291.618' DKK CHRISTIAN IXS GADE 3-5 ApS (Nu: DK Resi Propco Christian IXs gade 3-5 ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos OVAFLEX INVEST ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af 1.KID MODELMANAGEMENT ApS (16 år 2 måneder) |
Det hele startede i 2006 i 1.KID MODELMANAGEMENT ApS i rollen som Ejer, Direktør og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Anette Riber at Heidi Helmig stiftede 1.KID MODELMANAGEMENT ApS den dag i januar 2006. Hvervet som Ejer, Direktør og Stifter har Heidi nu bestreddet i 2 år 5 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen anden forretningsservice i.a.n.. Her mere end 2 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab fra 2023 som viste et overskud på 22' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
1.KID MODELMANAGEMENT ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
1.KID MODELMANAGEMENT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.09.2018
Tidslinje (18)
-
1.KID MODELMANAGEMENT ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.09.2018
Registreringsdato: 21.09.2018 -
1.KID MODELMANAGEMENT ApS
Fratrådt som direktørDato: 24.08.2018
Registreringsdato: 24.08.2018 -
HUGUST ApS
Fratrådt som direktørDato: 29.01.2018
Registreringsdato: 29.01.2018
Blå bog (fortsat)
Heidi har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
10.01.2006 - 24.08.2018
Reel ejer
10.01.2006 - 30.06.2018
Ejer
01.07.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.07.2018 - Stadig aktiv
Direktør
21.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
31.12.2015 - 29.01.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
31.03.2011 - 29.01.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Direktør
30.03.2011 - 29.01.2018
Ejer
01.05.2011 - 28.02.2016
Ejerandel: 0% -
Direktør
31.12.2015 - 15.12.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor HUGUST HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 126.863' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor HUGUST HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 1.829' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.228' DKK (OVAFLEX INVEST ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 7.574' DKK (CHRISTIAN IXS GADE 3-5 ApS (Nu: DK Resi Propco Christian IXs gade 3-5 ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 131.665' DKK (HUGUST HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -6.970' DKK (CHRISTIAN IXS GADE 3-5 ApS (Nu: DK Resi Propco Christian IXs gade 3-5 ApS)).