Charlotte Cordua Gran
Erhvervsaktiv siden: | 30. dec. 2005 (18 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | BERLIN CHARLOTTENBURG I A/S I LIKVIDATION (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.056' DKK EJENDOMSINVESTOR A/S (Nu: SECURITYLOCUS A/S) (2019) |
Største underskud: | -1.237' DKK EJENDOMSINVESTOR A/S (Nu: SECURITYLOCUS A/S) (2016) |
Største egenkapital: | 1.354' DKK ESTATELOCUS A/S (Nu: CONSULTLOCUS A/S) (2015) |
Største gæld: | 3.940' DKK ESTATELOCUS A/S (Nu: CONSULTLOCUS A/S) (2018) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos ESTATELOCUS A/S (Nu: CONSULTLOCUS A/S) (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CONSULTLOCUS A/S (18 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2005 ved BERLIN CHARLOTTENBURG I A/S I LIKVIDATION (tidligere BERLIN CHARLOTTENBURG I A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Charlotte Cordua Gran i 1 år 1 måned, før stoppet den 23. februar 2007.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 19. juli 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Mermaid Investment ApS
Ejerandel: 20-24.99%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
CONSULTLOCUS A/S
Via Mermaid Investment ApS -
SECURITYLOCUS A/S
Via Mermaid Investment ApS -
Nommea ApS
Via Mermaid Investment ApS
Bestyrelsesposter (2)
-
CONSULTLOCUS A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 31.01.2006 -
SECURITYLOCUS A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 31.01.2006
Tidslinje (9)
-
CENSEO HOLDING ApS (Nu: Mermaid Investment ApS) (20-24.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 31.01.2017
Registreringsdato: 31.01.2017 -
CENSEO HOLDING ApS (Nu: Mermaid Investment ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2014
Registreringsdato: 31.12.2014 -
BERLIN WILMERSDORF I A/S (Nu: CONSULTLOCUS HOLDING ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.04.2012
Registreringsdato: 20.04.2012
Blå bog (fortsat)
Charlotte har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
31.01.2006 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Mermaid Investment ApS -
Bestyrelsesmedlem
31.01.2006 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Mermaid Investment ApS -
Reel ejer
18.12.2017 - 19.01.2022
Ejerandel: 20% -
Bestyrelsesmedlem
31.01.2006 - 31.12.2014
Ejer
31.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% -
Bestyrelsesmedlem
02.03.2006 - 20.04.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Charlotte Cordua Gran har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem ved EJENDOMSINVESTOR A/S (Nu: SECURITYLOCUS A/S) der præsenterede et overskud på 2.056' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem ved EJENDOMSINVESTOR A/S (Nu: SECURITYLOCUS A/S) der præsenterede et underskud på 1.237' DKK.
Charlotte har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 18 år 7 måneder fra 2006 til i dag hos CONSULTLOCUS A/S.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 298' DKK (EJENDOMSINVESTOR A/S (Nu: SECURITYLOCUS A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 816' DKK (ESTATELOCUS A/S (Nu: CONSULTLOCUS A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.033' DKK (EJENDOMSINVESTOR A/S (Nu: SECURITYLOCUS A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Charlotte' netværk er Erlend Shango Gran.