Jacob Andersen-Usaj
Erhvervsaktiv siden: | 28. maj 2014 (10 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | FLEMMING ANDERSEN ARKITEKTER A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 294' DKK FLEMMING ANDERSEN ARKITEKTER A/S (2022) |
Største underskud: | -191' DKK FLEMMING ANDERSEN ARKITEKTER A/S (2018) |
Største egenkapital: | 1.046' DKK FLEMMING ANDERSEN ARKITEKTER A/S (2023) |
Største gæld: | 261' DKK FLEMMING ANDERSEN ARKITEKTER A/S (2020) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos FLEMMING ANDERSEN ARKITEKTER A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FLEMMING ANDERSEN ARKITEKTER A/S (8 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2014 ved FLEMMING ANDERSEN ARKITEKTER A/S som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Jacob Andersen-Usaj i 10 måneder, før fratrædelsen den 10. april 2015.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen arkitektvirksomhed. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 196' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
FLEMMING ANDERSEN ARKITEKTER A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 31.05.2016
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
FLEMMING ANDERSEN ARKITEKTER A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2016
Registreringsdato: 31.05.2016 -
FLEMMING ANDERSEN ARKITEKTER A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.04.2015
Registreringsdato: 10.04.2015 -
FLEMMING ANDERSEN ARKITEKTER A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.05.2014
Registreringsdato: 28.05.2014
Blå bog (fortsat)
Jacob Andersen-Usaj har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved FLEMMING ANDERSEN ARKITEKTER A/S der præsenterede et overskud på 294' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem ved FLEMMING ANDERSEN ARKITEKTER A/S der præsenterede et underskud på 191' DKK.
Jacob har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 3 måneder fra 2016 til i dag hos FLEMMING ANDERSEN ARKITEKTER A/S.
En af de forbindelser som går igen i Jacob' netværk er Flemming Nylykke Andersen.