Jens-Kristian Winther Kragelund
Erhvervsaktiv siden: | 26. sep. 2005 (18 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | KAJ KRAGELUND. SØRUP A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 12.741' DKK KAJ KRAGELUND HOLDING ApS (2020-21) |
Største underskud: | -1.241' DKK KAJ KRAGELUND HOLDING ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 44.916' DKK KAJ KRAGELUND HOLDING ApS (2020-21) |
Største gæld: | 4.323' DKK ANKA INVEST ApS (2016-17) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos KAJ KRAGELUND. SØRUP A/S (2018-19) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KAJ KRAGELUND. SØRUP A/S (18 år 11 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2005 i KAJ KRAGELUND. SØRUP A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Jens-Kristian Winther Kragelund nu bestreddet i 18 år 11 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden med opførelse af bygninger. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023-24 kunne vise et underskud på 142' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KAJ KRAGELUND HOLDING ApS
Ejerandel: 25-33.33% -
JKK INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
KAJ KRAGELUND. SØRUP A/S
Via KAJ KRAGELUND HOLDING ApS -
ANKA INVEST ApS
Via KAJ KRAGELUND HOLDING ApS -
KK STØVRING A/S
Via ANKA INVEST ApS -
Nørhave Invest I/S
Via KK STØVRING A/SIkke offentliggjort
Direktørposter (3)
-
ANKA INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.09.2006 -
KAJ KRAGELUND HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.08.2014 -
JKK INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2012
Bestyrelsesposter (3)
-
KAJ KRAGELUND. SØRUP A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.09.2005 -
KAJ KRAGELUND HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.09.2006 -
KK STØVRING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.09.2005
Tidslinje (10)
-
JKK INVEST ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.09.2014
Registreringsdato: 16.09.2014 -
KAJ KRAGELUND HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.08.2014
Registreringsdato: 30.08.2014 -
JKK INVEST ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.12.2012
Registreringsdato: 19.12.2012
Blå bog (fortsat)
Jens-Kristian har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
22.09.2006 - Stadig aktiv
Reel ejer
19.12.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 35% -
Bestyrelsesmedlem
22.09.2006 - Stadig aktiv
Ejer
22.03.2011 - Stadig aktiv
Direktør
30.08.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% -
Bestyrelsesmedlem
26.09.2005 - Stadig aktiv
Ejer
06.04.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via KAJ KRAGELUND HOLDING ApS -
Bestyrelsesmedlem
26.09.2005 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.05.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 35% -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
19.12.2012 - 16.09.2014
Ejer og Direktør
19.12.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor KAJ KRAGELUND HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 12.741' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor KAJ KRAGELUND HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 1.241' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 249' DKK (JKK INVEST ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 142' DKK (KAJ KRAGELUND. SØRUP A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 3.833' DKK (ANKA INVEST ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 1.093' DKK (KAJ KRAGELUND. SØRUP A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jens-Kristian' netværk er Kaj Kragelund.