Erling Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2008 (15 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | CALLENBERG A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 14.423' DKK WILHELMSEN CALLENBERG A/S (Nu: CALLENBERG A/S) (2014) |
Største underskud: | -10.432' DKK WILHELMSEN CALLENBERG A/S (Nu: CALLENBERG A/S) (2017) |
Største egenkapital: | 14.492' DKK WILHELMSEN CALLENBERG A/S (Nu: CALLENBERG A/S) (2014) |
Største gæld: | 29.580' DKK WILHELMSEN CALLENBERG A/S (Nu: CALLENBERG A/S) (2015) |
Flest årsværk: | 102 årsværk hos WILHELMSEN CALLENBERG A/S (Nu: CALLENBERG A/S) (2014) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CALLENBERG A/S (8 år 2 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2008 ved CALLENBERG A/S (tidligere WILHELMSEN CALLENBERG A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Erling Nielsen i 8 år 2 måneder, før fratrædelsen den 31. januar 2017.
I dag opererer virksomheden indenfor fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et underskud på 256' DKK.
Tidslinje (2)
-
WILHELMSEN CALLENBERG A/S (Nu: CALLENBERG A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.01.2017
Registreringsdato: 31.01.2017 -
WILHELMSEN CALLENBERG A/S (Nu: CALLENBERG A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.12.2008
Registreringsdato: 01.12.2008
Blå bog (fortsat)
Erling har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
28.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
01.12.2008 - 31.01.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Erling' netværk er Leif Poulsen.