Jens Weinkouff Højmark
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2007 (17 år) |
Karrieren startede hos: | M2 FRITID A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.710' DKK FJK HOLDING ApS (2022) |
Største underskud: | -3.469' DKK AVS ACH af 28.11.2016 A/S (2014-15) |
Største egenkapital: | 11.169' DKK FJK HOLDING ApS (2019) |
Største gæld: | 31.281' DKK M2 STAVTRUP A/S (Nu: STAVTRUPPARKEN A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos ANSGAR TRÆVAREFABRIK A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CLASSIC RACE AARHUS FOND (3 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2007 hos M2 FRITID A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Jens Weinkouff Højmark i 1 år 2 måneder, før stoppet d. 1. december 2008.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor gennemførelse af byggeprojekter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 9. december 2015.
Direktørposter (1)
-
Ejendomsselskabet Sct. Mikkel Viborg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.05.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
The Charger Aps UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 21.11.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (44)
-
FJK HOLDING ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.06.2024
Registreringsdato: 25.06.2024 -
ANSGAR TRÆVAREFABRIK A/S (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.06.2024
Registreringsdato: 25.06.2024 -
Ejendomsselskabet Sct. Mikkel Viborg ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.05.2024
Registreringsdato: 24.05.2024
Blå bog (fortsat)
Jens har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
24.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.10.2023 - 25.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.10.2023 - 25.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.09.2022 - 10.10.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Jens Weinkouff Højmark har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos The Charger Aps der præsenterede et overskud på 2.017' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem hos CLASSIC RACE AARHUS FOND der præsenterede et underskud på 2.241' DKK.
Jens har i alt siddet i bestyrelsen hos 18 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 3 måneder fra 2016 til 2020 hos CLASSIC RACE AARHUS FOND.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.017' DKK (The Charger Aps).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 247' DKK (ANSGAR TRÆVAREFABRIK A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 753' DKK (ANSGAR TRÆVAREFABRIK A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 97' DKK (The Charger Aps).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Finn Skov Mortensen.