Lars Enghoff
Erhvervsaktiv siden: | 6. jan. 2009 (15 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | IVAR JENSEN AUTOGUMMI A/S. HELSINGØR (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.584' DKK IVAR JENSEN AUTOGUMMI A/S. HELSINGØR (2021-22) |
Største underskud: | -554' DKK IVAR JENSEN AUTOGUMMI A/S. HELSINGØR (2014-15) |
Største egenkapital: | 9.646' DKK IVAR JENSEN AUTOGUMMI A/S. HELSINGØR (2022-23) |
Største gæld: | 14.141' DKK IVAR JENSEN AUTOGUMMI A/S. HELSINGØR (2014-15) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos IVAR JENSEN AUTOGUMMI A/S. HELSINGØR (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af IVAR JENSEN AUTOGUMMI A/S. HELSINGØR (10 år 11 måneder) |
Det startede i 2009 hos IVAR JENSEN AUTOGUMMI A/S. HELSINGØR i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Lars Enghoff i 10 år 11 måneder, før stoppet d. 19. december 2019.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor dækservice. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et overskud på 2.015' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
IVAR JENSEN AUTOGUMMI A/S. HELSINGØR
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.12.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
IVAR JENSEN AUTOGUMMI A/S. HELSINGØR (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.12.2019
Registreringsdato: 20.12.2019 -
IVAR JENSEN AUTOGUMMI A/S. HELSINGØR
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.12.2019
Registreringsdato: 19.12.2019 -
IVAR JENSEN AUTOGUMMI A/S. HELSINGØR
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.01.2009
Registreringsdato: 06.01.2009
Blå bog (fortsat)
Lars Enghoff har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem hos IVAR JENSEN AUTOGUMMI A/S. HELSINGØR der præsenterede et overskud på 2.584' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem hos IVAR JENSEN AUTOGUMMI A/S. HELSINGØR der præsenterede et underskud på 554' DKK.
Lars har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 år 11 måneder fra 2009 til 2019 hos IVAR JENSEN AUTOGUMMI A/S. HELSINGØR.
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Henrik Ivar Jensen.