Peter Bille Martens
Erhvervsaktiv siden: | 23. okt. 2007 (16 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | YARA CHEMICALS HOLDING DANMARK A/S (Direktør) |
Største overskud: | 604.501' DKK YARA CHEMICALS A/S (Nu: Yara Danmark A/S) (2022) |
Største underskud: | -217.490' DKK YARA CHEMICALS A/S (Nu: Yara Danmark A/S) (2021) |
Største egenkapital: | 425.619' DKK YARA CHEMICALS A/S (Nu: Yara Danmark A/S) (2022) |
Største gæld: | 333.604' DKK YARA CHEMICALS A/S (Nu: Yara Danmark A/S) (2021) |
Flest årsværk: | 37 årsværk hos YARA CHEMICALS A/S (Nu: Yara Danmark A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af CXX Holding ApS (8 år 6 måneder) |
Det hele startede i 2007 hos YARA CHEMICALS HOLDING DANMARK A/S i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør bestred Peter Bille Martens i 7 år 2 måneder, før stoppet d. 4. januar 2015.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 som viste et overskud på 141.295' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 8. august 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CXX Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Jump-It ApS
Via CXX Holding ApS
Direktørposter (1)
-
CXX Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.03.2016
Tidslinje (16)
-
Jump-It ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024 -
CXX Invest ApS (Nu: Sommer-Blomster.dk ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.02.2022
Registreringsdato: 01.02.2022 -
Jump-It ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.01.2019
Registreringsdato: 14.01.2019
Blå bog (fortsat)
Peter har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
02.03.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
14.01.2019 - 01.07.2024
Reel ejer
08.07.2020 - 30.06.2024
Reel ejer
01.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50,1% -
Direktør og Reel ejer
04.03.2016 - 01.02.2022
Ejerandel: 50% -
Direktør
20.08.2014 - 04.01.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
23.10.2007 - 04.01.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Peter Bille Martens er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CXX Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 2.159' DKK. Gennem holdingselskabet CXX Holding ApS har Peter derfor også andele i Jump-It ApS (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Peter Bille Martens, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor YARA DANMARK GØDNING A/S kunne fremvise et overskud på 145.740' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor CXX Invest ApS (Nu: Sommer-Blomster.dk ApS) kunne fremvise et underskud på 61' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 259.795' DKK (YARA CHEMICALS A/S (Nu: Yara Danmark A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 337.119' DKK (YARA CHEMICALS A/S (Nu: Yara Danmark A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 1.008' DKK (Jump-It ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Bitten Martens.